EP2822640 - ENSEMBLE POMPE À PERFUSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.12.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.12.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.12.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DEKA Products Limited Partnership 340 Commercial Street Manchester, NH 03101 / US | [2015/03] | Inventeur(s) | 01 /
LANIGAN, Richard 6 Angela Way Concord, NH 03301 / US | 02 /
LANIER, Jr., Gregory R. 73 Wilson Hill Road Merrimack, NH 03054 / US | 03 /
GRANT, Kevin, L. 12 Burgess Drive Litchfield, NH 03052 / US | 04 /
KAMEN, Dean 15 Westwind Drive Bedford, NH 03110 / US | 05 /
PANNETON, Lisa A. 641 Hevey Street Manchester, NH 03102 / US | 06 /
FOO, Bright, C.K. 264 Depot Road Hollis, NH 03049 / US | 07 /
FICHERA, Stephen, L. 103 Lake Shore Road Salem, NH 03079 / US | 08 /
SOLDAU, Thomas F. 34 Ledgewood Road Bedford, NH 03110 / US | 09 /
CANNAN, David, D. B. 17 Charles Chase Way Manchester, NH 03103 / US | [2015/03] | Mandataire(s) | Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [2020/06] |
Précédent [2015/03] | Greene, Simon Kenneth Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13757470.3 | 07.03.2013 | [2020/06] | WO2013US29562 | Numéro de priorité, date | US201261607863P | 07.03.2012 Format original publié: US 201261607863 P | US201261667765P | 03.07.2012 Format original publié: US 201261667765 P | US201261668760P | 06.07.2012 Format original publié: US 201261668760 P | US201261736358P | 12.12.2012 Format original publié: US 201261736358 P | US201261737520P | 14.12.2012 Format original publié: US 201261737520 P | [2015/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2013134486 | Date: | 12.09.2013 | Langue: | EN | [2013/37] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2822640 | Date: | 14.01.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.09.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2822640 | Date: | 05.02.2020 | Langue: | EN | [2020/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.07.2014 | Classification | IPC: | A61M39/10, A61M5/142 | [2015/03] | CPC: |
A61M39/1011 (EP,US);
A61M39/12 (US);
A61M5/14248 (EP,US);
A61M2005/14208 (EP,US);
A61M2005/14268 (EP,US);
A61M2039/009 (EP,US);
A61M2039/0244 (EP,US);
A61M2205/0266 (EP,US);
A61M2205/273 (EP,US);
A61M2205/3334 (EP,US);
A61M2205/3375 (EP,US);
A61M2205/3389 (EP,US);
A61M2205/3569 (EP,US);
A61M2205/3592 (EP,US);
A61M2205/8237 (EP,US);
A61M2205/8262 (EP,US);
A61M2209/01 (EP,US);
A61M2209/086 (EP,US);
A61M39/08 (EP,US);
A61M5/14224 (EP,US);
A61M5/1684 (EP,US);
F04C2270/041 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INFUSIONSPUMPENANORDNUNG | [2015/03] | Anglais: | INFUSION PUMP ASSEMBLY | [2015/03] | Français: | ENSEMBLE POMPE À PERFUSION | [2015/03] | Entrée dans la phase régionale | 07.10.2014 | Taxe nationale de base payée | 07.10.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.10.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.10.2014 | Requête en examen déposée [2015/03] | 14.05.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.04.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 19.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 19.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.12.2019 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 19.12.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20155235.3 / EP3662967 | EP21207148.4 / EP3974018 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.09.2017 | Opposition(s) | 06.11.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.03.2013 | AL | 05.02.2020 | AT | 05.02.2020 | CY | 05.02.2020 | CZ | 05.02.2020 | DK | 05.02.2020 | EE | 05.02.2020 | ES | 05.02.2020 | FI | 05.02.2020 | HR | 05.02.2020 | IT | 05.02.2020 | LT | 05.02.2020 | LV | 05.02.2020 | MC | 05.02.2020 | MK | 05.02.2020 | MT | 05.02.2020 | NL | 05.02.2020 | PL | 05.02.2020 | RO | 05.02.2020 | RS | 05.02.2020 | SI | 05.02.2020 | SK | 05.02.2020 | SM | 05.02.2020 | TR | 05.02.2020 | LU | 07.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | BG | 05.05.2020 | NO | 05.05.2020 | GR | 06.05.2020 | IS | 05.06.2020 | PT | 28.06.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 07.03.2013 | |
AL | 05.02.2020 | ||
AT | 05.02.2020 | ||
CY | 05.02.2020 | ||
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
MT | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
TR | 05.02.2020 | ||
LU | 07.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 07.03.2013 | |
AT | 05.02.2020 | ||
CY | 05.02.2020 | ||
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
MT | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
TR | 05.02.2020 | ||
LU | 07.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 05.02.2020 | |
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
TR | 05.02.2020 | ||
LU | 07.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 05.02.2020 | |
CZ | 05.02.2020 | ||
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
IT | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
PL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SI | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
LU | 07.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2021/07] | CZ | 05.02.2020 | |
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
LU | 07.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2021/04] | CZ | 05.02.2020 | |
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
LU | 07.03.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/52] | CZ | 05.02.2020 | |
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
MC | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 05.02.2020 | |
DK | 05.02.2020 | ||
EE | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 05.02.2020 | |
DK | 05.02.2020 | ||
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SK | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 05.02.2020 | |
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RO | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
SM | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 05.02.2020 | |
ES | 05.02.2020 | ||
FI | 05.02.2020 | ||
HR | 05.02.2020 | ||
LT | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
NL | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
IS | 05.06.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
BG | 05.05.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
GR | 06.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 05.02.2020 | |
HR | 05.02.2020 | ||
LV | 05.02.2020 | ||
RS | 05.02.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/36] | FI | 05.02.2020 | |
RS | 05.02.2020 | ||
NO | 05.05.2020 | ||
PT | 28.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 05.02.2020 | |
NO | 05.05.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2006127123 (MEDTRONIC INC [US], et al) [X] 1-18,56-103 * figures 2A, 2B, 7B *; | [X]WO2009098306 (UNOMEDICAL AS [DK], et al) [X] 1-18,56-103* figures 22-25 *; | [X]EP2412395 (BECTON DICKINSON CO [US]) [X] 1-18,56-103 * figures 5,6 *; | [E]WO2013134519 (DEKA PRODUCTS LP [US]) [E] 1-18,56-103 * figures 34A, 34B, 228-230 * | Examen | US2012029483 | par le demandeur | US5575310 | US5755683 | US2007219496 | US2007219480 | US2007219597 | US2007228071 | US7306578 | US7498563 | US2010185142 | US2010198182 |