EP2823918 - DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE DOUILLE DE GUIDAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.09.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.06.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 31.03.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CITIZEN WATCH CO., LTD. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi Tokyo 188-8511 / JP | Pour tous les Etats désignés Citizen Machinery Co., Ltd. 4107-6 Oaza-Miyota Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | [2017/22] |
Précédent [2015/40] | Pour tous les Etats désignés Citizen Holdings Co., Ltd. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi, Tokyo 188-8511 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Citizen Machinery Co., Ltd. 4107-6 Oaza-Miyota Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | |||
Précédent [2015/03] | Pour tous les Etats désignés Citizen Holdings Co., Ltd. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi, Tokyo 188-8511 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Citizen Machinery Miyano Co., Ltd. 4107-6, Oaza-Miyota, Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | Inventeur(s) | 01 /
YANAKAWA, Shozen c/o CITIZEN MACHINERY MIYANO CO. LTD. 4107-6 Oaza-Miyota Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | [2015/03] | Mandataire(s) | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [2015/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13757658.3 | 13.02.2013 | [2020/45] | WO2013JP53320 | Numéro de priorité, date | JP20120051555 | 08.03.2012 Format original publié: JP 2012051555 | [2015/03] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013132974 | Date: | 12.09.2013 | Langue: | JA | [2013/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2823918 | Date: | 14.01.2015 | Langue: | EN | [2015/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2823918 | Date: | 04.11.2020 | Langue: | EN | [2020/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.09.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.10.2015 | Classification | IPC: | B23B13/12 | [2015/03] | CPC: |
B23B31/2072 (EP,CN,US);
B23B13/123 (US);
B23B13/126 (EP,US);
B23Q1/763 (EP,CN,US);
Y10T82/2593 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER FÜHRUNGSBUCHSE | [2015/03] | Anglais: | GUIDE BUSH ADJUSTING DEVICE | [2015/03] | Français: | DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE DOUILLE DE GUIDAGE | [2015/03] | Entrée dans la phase régionale | 02.09.2014 | Traduction produite | 02.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 02.09.2014 | Taxe de recherche payée | 02.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.09.2014 | Requête en examen déposée [2015/03] | 21.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.04.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 24.06.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.09.2020 | Taxe de délivrance payée | 24.09.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.09.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.11.2018 | Opposition(s) | 05.08.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.02.2013 | AL | 04.11.2020 | AT | 04.11.2020 | CY | 04.11.2020 | CZ | 04.11.2020 | DK | 04.11.2020 | EE | 04.11.2020 | FI | 04.11.2020 | HR | 04.11.2020 | LT | 04.11.2020 | LV | 04.11.2020 | MC | 04.11.2020 | MK | 04.11.2020 | MT | 04.11.2020 | NL | 04.11.2020 | PL | 04.11.2020 | RO | 04.11.2020 | RS | 04.11.2020 | SE | 04.11.2020 | SI | 04.11.2020 | SK | 04.11.2020 | SM | 04.11.2020 | TR | 04.11.2020 | BG | 04.02.2021 | NO | 04.02.2021 | GR | 05.02.2021 | GB | 13.02.2021 | IE | 13.02.2021 | LU | 13.02.2021 | BE | 28.02.2021 | FR | 28.02.2021 | IS | 04.03.2021 | PT | 04.03.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MK | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
TR | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MK | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/41] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 04.11.2020 | |
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 04.11.2020 | |
RS | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 04.11.2020 | |
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 04.11.2020 | Citations: | Recherche | [XI]US4258598 (HOFFMANN GEORGE T) [X] 1 * column 1, line 36 - column 5, line 46 * * figures 1-5 * [I] 2-5; | [A]JPH04164501 (TSUGAMI KK) [A] 1* abstract *; | [AD]JPH10138007 (CITIZEN WATCH CO LTD) [AD] 1 * abstract *; | [X]EP1731248 (CITIZEN WATCH CO LTD [JP]) [X] 1 * paragraph [0030] - paragraph [0104] * * figure 1- * | Recherche internationale | [A]JPS4865583 (TAKAYUKI NOMURA); | [A]US4258598 (HOFFMANN GEORGE T); | [A]JPH035361Y (CITIZEN WATCH CO., LTD.); | [A]JPH10138007 (CITIZEN WATCH CO LTD) | par le demandeur | JPS6199404U |