Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 23.10.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2021/10] | Entrée dans la phase régionale | 23.09.2014 | Traduction produite | | 23.09.2014 | Taxe nationale de base payée | | 23.09.2014 | Taxe de recherche payée | | 23.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 23.09.2014 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2020 | 08   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 14.01.2015 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Date de l'événement: | 14.01.2015 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20140923 | | Date de l'événement: | 14.01.2015 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 17.06.2015 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 30.03.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61B 1/04 20060101ALI20160224BHEP | | Date de l'événement: | 30.03.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61B 1/00 20060101AFI20160224BHEP | | Date de l'événement: | 30.03.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06K 9/00 20060101ALI20160224BHEP | | Date de l'événement: | 30.03.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06K 9/62 20060101ALI20160224BHEP | | Date de l'événement: | 20.07.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61B 1/00 20060101AFI20160614BHEP | | Date de l'événement: | 20.07.2016 | | Description de l'événement: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED (CORRECTED) | Effective DATE: | 20160620 | | Date de l'événement: | 20.07.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61B 1/04 20060101ALI20160614BHEP | | Date de l'événement: | 20.07.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06K 9/00 20060101ALI20160614BHEP | | Date de l'événement: | 20.07.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06K 9/62 20060101ALI20160614BHEP | | Date de l'événement: | 05.10.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | YAGUCHI, YOICHI | | Date de l'événement: | 05.10.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | MATSUZAKI, HIROSHI | | Date de l'événement: | 05.10.2016 | | Description de l'événement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | OLYMPUS CORPORATION | | Date de l'événement: | 25.07.2018 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20180625 | | Date de l'événement: | 10.03.2021 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20201001 | | Date de l'événement: | 12.12.2014 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 06.11.2018 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de l'événement: | 05.02.2021 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | | Date de l'événement: | 22.06.2018 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | |