EP2823749 - DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGE, PROGRAMME, ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.02.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 05.02.2021 | Demande réputée retirée | publié le 10.03.2021 [2021/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Précédent [2015/03] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MATSUZAKI, Hiroshi c/o Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 02 /
YAGUCHI, Yoichi c/o Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Précédent [2015/03] | 01 /
MATSUZAKI, Hiroshi c/o Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
02 /
YAGUCHI, Yoichi c/o Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Mandataire(s) | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/03] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13758100.5 | 07.03.2013 | WO2013JP56273 | Numéro de priorité, date | JP20120051559 | 08.03.2012 Format original publié: JP 2012051559 | JP20120113618 | 17.05.2012 Format original publié: JP 2012113618 | [2015/03] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013133370 | Date: | 12.09.2013 | Langue: | JA | [2013/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2823749 | Date: | 14.01.2015 | Langue: | EN | [2015/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.09.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.06.2016 | Classification | IPC: | A61B1/00, A61B1/04, G06K9/00, G06K9/62 | [2016/13] | CPC: |
A61B1/000094 (EP,US);
A61B1/00009 (CN);
A61B1/041 (EP,CN,US);
G06F18/22 (US);
G06T7/0012 (US);
G06V20/47 (EP,CN,US);
|
Précédent IPC [2015/03] | A61B1/00, A61B1/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/03] | Titre | Allemand: | BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, PROGRAMM UND BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN | [2015/03] | Anglais: | IMAGE PROCESSING DEVICE, PROGRAM, AND IMAGE PROCESSING METHOD | [2015/03] | Français: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGE, PROGRAMME, ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE | [2015/03] | Entrée dans la phase régionale | 23.09.2014 | Traduction produite | 23.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 23.09.2014 | Taxe de recherche payée | 23.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.09.2014 | Requête en examen déposée [2015/03] | 30.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/10] | 23.10.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/10] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.06.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2020 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US7110454 (CHAKRABORTY AMIT [US]) [X] 1 * column 7, Figure 1 * [I] 1-11,13,14,16,17,20,21; | [I] - YANWEI FU ET AL, "Multi-View Video Summarization", IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20101102), vol. 12, no. 7, ISSN 1520-9210, pages 717 - 729, XP011311047 [I] 1 * Figures 5-6 * | Recherche internationale | [X]JP2006320650 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP); | [Y]JP2009005020 (OLYMPUS CORP); | [X]JP2010158308 (OLYMPUS CORP); | [A]JP2010183290 (OLYMPUS CORP); | [Y]JP2011200283 (OLYMPUS CORP) |