Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9647504 | Dossier mondial | 09.05.2017 | B2 | US2015048709 | 19.02.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201314386612 | 14.03.2013 | US201261613634 | 21.03.2012 | WO2013CA00227 | 14.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN104254964 | Dossier mondial | 31.12.2014 | A | Numéro de priorité | Date | US201261613634 | 21.03.2012 | WO2013CA00227 | 14.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2828953 | Dossier mondial | 28.04.2021 | B1 | EP2828953 | 13.04.2016 | A4 | EP2828953 | 28.01.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201261613634 | 21.03.2012 | WO2013CA00227 | 14.03.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2013138901 | Dossier mondial | 26.09.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201261613634 | 21.03.2012 |