EP2829245 - DISPOSITIF CHIRURGICAL DE SAISIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.03.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Demande réputée retirée | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Précédent [2016/39] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
Précédent [2015/44] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [2015/05] | Pour tous les Etats désignés Olympus Medical Systems Corp. 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MASUDA, Shinya c/o Intellectual Property Support Department OLYMPUS INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES CO. LTD. 2-3 Kuboyama-cho Hachioji-shi Tokyo 192-8512 / JP | 02 /
ONUMA, Ryu c/o Intellectual Property Support Department OLYMPUS INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES CO. LTD. 2-3 Kuboyama-cho Hachioji-shi Tokyo 192-8512 / JP | 03 /
KAGA, Tomoyuki c/o Intellectual Property Support Department OLYMPUS INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES CO. LTD. 2-3 Kuboyama-cho Hachioji-shi Tokyo 192-8512 / JP | 04 /
INAGAKI, Genri c/o Intellectual Property Support Department OLYMPUS INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES CO. LTD. 2-3 Kuboyama-cho Hachioji-shi Tokyo 192-8512 / JP | [2015/05] | Mandataire(s) | Schicker, Silvia Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/05] | Schicker, Silvia Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13764334.2 | 18.03.2013 | WO2013JP57712 | Numéro de priorité, date | US201261612632P | 19.03.2012 Format original publié: US 201261612632 P | [2015/05] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013141217 | Date: | 26.09.2013 | Langue: | JA | [2013/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2829245 | Date: | 28.01.2015 | Langue: | EN | [2015/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 26.09.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.10.2015 | Classification | IPC: | A61B18/14, A61B17/32, A61B17/29, // A61B18/00, A61B17/00, A61B17/28 | [2019/24] | CPC: |
A61B18/1445 (EP,US);
A61B2017/00367 (EP,US);
A61B2017/2825 (EP,US);
A61B2017/2929 (EP,US);
A61B2017/2946 (EP,US);
A61B2017/320093 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/47] | A61B18/12, A61B18/00, A61B17/32 | ||
Précédent IPC [2015/05] | A61B18/12, A61B18/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/05] | Titre | Allemand: | CHIRURGISCHE GREIFVORRICHTUNG | [2015/05] | Anglais: | SURGICAL GRIPPING DEVICE | [2015/05] | Français: | DISPOSITIF CHIRURGICAL DE SAISIE | [2015/05] | Entrée dans la phase régionale | 08.10.2014 | Traduction produite | 08.10.2014 | Taxe nationale de base payée | 08.10.2014 | Taxe de recherche payée | 08.10.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.10.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.10.2014 | Requête en examen déposée [2015/05] | 11.05.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.05.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.10.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/15] | 19.11.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/15] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.05.2019 | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XDA]US2009270853 (YACHI CHIE [JP], et al) [XD] 1-3 * paragraphs [0086] , [0148] - [0151] - [0166] - [0168] - [0172]; figures 1-40 * [A] 4-15; | [XA]US2011004127 (OKADA MITSUMASA [JP], et al) [X] 1 * paragraph [0230] - paragraph [0240]; figures 1-87 * * paragraph [0312] - paragraph [0316] * * paragraphs [0359] , [0443] , [0444] , [0492] , [0493] * [A] 2-15; | [A]EP2263586 (COVIDIEN AG [CH]) [A] 1-15 * paragraphs [0030] , [0087]; figures 1-32 *; | [A]US2007043352 (GARRISON DAVID M [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0067] , [0075] , [0103] , [0104]; figures 1-33 *; | [A]US6569178 (MIYAWAKI MAKOTO [JP], et al) [A] 1-15 * column 13, line 61 - column 14, line 8; figures 1-49 * * column 17, line 60 - column 18, line 8 * | Recherche internationale | [A]WO2011099571 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP], et al); | [A]JP2000254135 (OLYMPUS OPTICAL CO) | par le demandeur | US2009270853 | US2009088668 | US2008132887 |