13.09.2019 |
Demande réputée retirée |
publié le 16.10.2019 [2019/42] |
06.06.2019 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
16.03.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.03.2019 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
09.11.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
10.10.2018 |
Nouvelle entrée: décision relative à une requête en poursuite de la procédure |
|
02.10.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
02.10.2018 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de requête en poursuite de la procédure |
|
29.09.2018 |
Nouvelle entrée: réception d'une requête en poursuite de la procédure |
|
16.07.2018 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
16.03.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.02.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
18.12.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
22.09.2017 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
15.09.2017 |
Changement - mandataire |
|
07.06.2017 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
26.05.2017 |
Changement - demandeur |
publié le 28.06.2017 [2017/26] |
12.05.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
14.03.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.03.2017 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
09.11.2016 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
28.10.2016 |
Premier rapport d'examen |
|
02.09.2016 |
Modification par le demandeur |
|
14.03.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.01.2016 |
Changement - classification |
publié le 10.02.2016 [2016/06] |
08.01.2016 |
Changement - classification |
publié le 10.02.2016 [2016/06] |
08.01.2016 |
Changement - date du rapport complémentaire de recherche |
publié le 10.02.2016 [2016/06] |
22.05.2015 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 24.06.2015 [2015/26] |
13.03.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.02.2015 |
Changement - demandeur |
publié le 25.03.2015 [2015/13] |
26.12.2014 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 28.01.2015 [2015/05] |
26.12.2014 |
Requête en examen présentée |
publié le 28.01.2015 [2015/05] |
02.12.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.11.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
22.10.2014 |
Modification par le demandeur |
|
21.10.2014 |
Changement - mandataire |
|
21.10.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.06.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
12.02.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
12.10.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.09.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|