EP2828563 - SOUPAPE D'ÉVENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.09.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2019 | Demande réputée retirée | publié le 16.10.2019 [2019/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés P.I.H.A. Pty Ltd 1 Sleat Road Applecross WA 6153 / AU | [2017/26] |
Précédent [2015/13] | Pour tous les Etats désignés P.I.H.A. Pty Ltd 1 Sleat Road Applecross WA 6153 / AU | ||
Pour tous les Etats désignés Muir, Jeffrey 580 Hay Street Perth Western Australia 6000 / AU | |||
Pour tous les Etats désignés Goodwin, Aaron John Roy Level 1 580 Hay Street Perth Western Australia 6000 / AU | |||
Précédent [2015/05] | Pour tous les Etats désignés Piha Pty Ltd. 1 Sleat Road Applecross, Western Australia 6153 / AU | ||
Pour tous les Etats désignés Muir, Jeffrey 580 Hay Street Perth Western Australia 6000 / AU | |||
Pour tous les Etats désignés Goodwin, Aaron John Roy Level 1 580 Hay Street Perth Western Australia 6000 / AU | Inventeur(s) | 01 /
MUIR, Jeffrey c/o Level 1 580 Hay Street Perth Western Australia 6000 / AU | 02 /
GOODWIN, Aaron John Roy c/o Level 1 580 Hay Street Perth Western Australia 6000 / AU | [2015/05] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2015/05] | Murnane, Graham John Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13765007.3 | 20.03.2013 | WO2013AU00280 | Numéro de priorité, date | AU20120901126 | 20.03.2012 Format original publié: AU 2012901126 | [2015/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013138856 | Date: | 26.09.2013 | Langue: | EN | [2013/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2828563 | Date: | 28.01.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.09.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 26.09.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.01.2016 | Classification | IPC: | F16K24/04, F16K31/20, F16L55/07 | [2015/05] | CPC: |
F16K24/048 (EP,US);
F16K31/26 (EP,US);
F16L55/07 (US);
Y10T137/309 (EP,US);
Y10T137/3099 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/05] | Titre | Allemand: | LÜFTUNGSVENTIL | [2015/05] | Anglais: | VENT VALVE | [2015/05] | Français: | SOUPAPE D'ÉVENT | [2015/05] | Entrée dans la phase régionale | 20.10.2014 | Taxe nationale de base payée | 20.10.2014 | Taxe de recherche payée | 20.10.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.10.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.01.2014 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 20.10.2014 | Requête en examen déposée [2015/05] | 03.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.12.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.05.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/42] | 07.06.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/42] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.10.2016 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 26.09.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 26.09.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.10.2018 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US5988201 (LEBKUCHNER BENNO [US], et al) [X] 1-5,8,9,13-15 * figure - * [I] 6,7,10-12,16,17; | [XI]JP2000234674 (TLV CO LTD) [X] 1-4,7-9,12,14,15 * abstract * [I] 5,6,10,11,13,16,17; | [A]WO2006108223 (HERLIHY GEOFFREY FRANCIS [AU]) [A] 1-17* figure - *; | [XI]EP1840430 (AFRISO EURO INDEX GMBH [DE]) [X] 1-5,7-9,12,14,15 * figure - * [I] 6,10,11,13,16,17 | Recherche internationale | [X]US5988201 (LEBKUCHNER BENNO [US], et al); | [X]JP2000234674 (TLV CO LTD); | [A]WO2006108223 (HERLIHY GEOFFREY FRANCIS [AU]); | [X]EP1840430 (AFRISO EURO INDEX GMBH [DE]) | par le demandeur | US5988201 | JP2000234674 | WO2006108223 | EP1840430 |