EP2912295 - PROCÉDÉ DE COMMANDE DU FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE, ET SYSTÈME DE COMMANDE POUR COMMANDER LE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.05.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wärtsilä Finland Oy Tarhaajantie 2 65380 Vaasa / FI | [2015/36] | Inventeur(s) | 01 /
BEIJAR, Matias Pitkäkatu 63-65 B1 FI-65100 Vaasa / FI | 02 /
BJÖRQVIST, Jerker Suntiontie 8 FI-20540 Turku / FI | 03 /
BÖLING, Jari Virmuntie 26 as 17 FI-20540 Turku / FI | 04 /
KAAS, Tom Bäckvägen 10 bst. 11 FI-65410 Sundom / FI | 05 /
ÖSTER, Anders Veikkaalantie 716 FI-66520 Veikkaala / FI | 06 /
ÖSTMAN, Fredrik Koulukatu 32 A 4 FI-65100 Vaasa / FI | [2015/36] | Mandataire(s) | Genip Oy Heikinkatu 7 48100 Kotka / FI | [2015/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13766123.7 | 03.09.2013 | [2015/36] | WO2013FI50844 | Numéro de priorité, date | FI20120005957 | 17.09.2012 Format original publié: FI 20125957 | [2015/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014041238 | Date: | 20.03.2014 | Langue: | EN | [2014/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2912295 | Date: | 02.09.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.03.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2912295 | Date: | 20.07.2016 | Langue: | EN | [2016/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.03.2014 | Classification | IPC: | F02M26/00 | [2016/16] | CPC: |
F02D41/005 (EP);
F02B37/12 (EP);
F02D41/0007 (EP);
F02M26/34 (EP);
F02D41/0052 (EP);
F02D41/1401 (EP);
F02M26/05 (EP);
F02M26/08 (EP);
Y02T10/12 (EP);
Y02T10/40 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2015/36] | F02M25/07, F02D41/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/36] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR STEUERUNG DES BETRIEBS EINES VERBRENNUNGSMOTORS UND STEUERUNGSSYSTEM ZUR STEUERUNG DES BETRIEBS EINES VERBRENNUNGSMOTORS | [2015/36] | Anglais: | METHOD OF CONTROLLING THE OPERATION OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND A CONTROL SYSTEM FOR CONTROLLING THE OPERATION OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2016/16] | Français: | PROCÉDÉ DE COMMANDE DU FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE, ET SYSTÈME DE COMMANDE POUR COMMANDER LE FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | [2015/36] |
Précédent [2015/36] | METHOD OF CONTROLLING THE OPERATING AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND A CONTROL SYSTEM FOR CONTROLLING THE OPERATION OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE | Entrée dans la phase régionale | 26.03.2015 | Taxe nationale de base payée | 26.03.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.03.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.06.2014 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/36] | 08.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.2016 | Taxe de délivrance payée | 13.06.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.06.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.04.2016 | Opposition(s) | 21.04.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.09.2013 | AL | 20.07.2016 | AT | 20.07.2016 | BE | 20.07.2016 | CY | 20.07.2016 | CZ | 20.07.2016 | DK | 20.07.2016 | EE | 20.07.2016 | ES | 20.07.2016 | FI | 20.07.2016 | HR | 20.07.2016 | IT | 20.07.2016 | LT | 20.07.2016 | LV | 20.07.2016 | MC | 20.07.2016 | MK | 20.07.2016 | NL | 20.07.2016 | PL | 20.07.2016 | RO | 20.07.2016 | RS | 20.07.2016 | SE | 20.07.2016 | SI | 20.07.2016 | SK | 20.07.2016 | SM | 20.07.2016 | TR | 20.07.2016 | IE | 03.09.2016 | LU | 03.09.2016 | CH | 30.09.2016 | FR | 30.09.2016 | LI | 30.09.2016 | MT | 30.09.2016 | BG | 20.10.2016 | NO | 20.10.2016 | GR | 21.10.2016 | IS | 20.11.2016 | PT | 21.11.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/45] | HU | 03.09.2013 | |
AT | 20.07.2016 | ||
BE | 20.07.2016 | ||
CY | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MK | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
TR | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
LU | 03.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
MT | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2018/35] | HU | 03.09.2013 | |
AT | 20.07.2016 | ||
BE | 20.07.2016 | ||
CY | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MK | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
LU | 03.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
MT | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2018/32] | HU | 03.09.2013 | |
AT | 20.07.2016 | ||
BE | 20.07.2016 | ||
CY | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MK | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
LU | 03.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
MT | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2018/30] | HU | 03.09.2013 | |
AT | 20.07.2016 | ||
BE | 20.07.2016 | ||
CY | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MK | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
LU | 03.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/41] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
LU | 03.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/35] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
IE | 03.09.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/31] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
DK | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/21] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 20.07.2016 | |
BE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 20.07.2016 | |
FI | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SE | 20.07.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 20.07.2016 | |
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
NL | 20.07.2016 | ||
NO | 20.10.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 20.07.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2011094224 (SHEIDLER ALAN D [US], et al) [X] 1,2,5-11 * abstract * * figure 1 * * paragraphs [0006] , [0017] , [0019] * [I] 3,4; | [XDI]US6216461 (SHAO JOSH S [US], et al) [XD] 1,8 * abstract * * figures 1,4 * * column 4, line 25 - line 56 * * column 6, line 3 - line 6 * [I] 2-7,9-11; | [I]US5791146 (DUNGNER STEFAN [SE]) [I] 1-11 * abstract * * figure 1 * * column 3, line 26 - line 32 * * column 5, line 66 - column 6, line 10 * * column 6, line 35 - line 43 * | par le demandeur | US2010122530 | US6216461 |