EP2906191 - TEINTURE POUR LES CHEVEUX CONTENANT DES DÉRIVÉS DE L'AMINOPYRIMIDINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/34] | PRODUIT DE COLORATION CAPILLAIRE CONTENANT DES DÉRIVÉS D'AMINOPYRIMIDINE | ||
[2017/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.02.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.02.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.11.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2018/13] | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2015/34] | Pour tous les Etats désignés Henkel AG&Co. KGAA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
GEBERT-SCHWARZWÄLDER, Antje Schluchenhausstraße 78 41469 Neuss / DE | 02 /
GIESA, Helmut Emil Nolde Weg 7 40670 Meerbusch / DE | 03 /
KOENEN, Annika Brunnenstr. 12 41516 Grevenbroich / DE | [2015/43] |
Précédent [2015/34] | 01 /
GEBERT, Antje Düsseldorfer Straße 36 40545 Düsseldorf / DE | ||
02 /
GIESA, Helmut Emil Nolde Weg 7 40670 Meerbusch / DE | |||
03 /
KOENEN, Annika Brunnenstr. 12 41516 Grevenbroich / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13770919.2 | 01.10.2013 | [2015/34] | WO2013EP70432 | Numéro de priorité, date | DE201210218459 | 10.10.2012 Format original publié: DE102012218459 | [2015/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014056760 | Date: | 17.04.2014 | Langue: | DE | [2014/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2906191 | Date: | 19.08.2015 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2906191 | Date: | 28.03.2018 | Langue: | DE | [2018/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.04.2014 | Classification | IPC: | A61K8/49, A61Q5/10, C07D239/50 | [2015/34] | CPC: |
A61K8/4953 (EP,US);
A61Q5/10 (EP,US);
C07D239/50 (EP,US);
A61K2800/4324 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HAARFÄRBEMITTEL ENTHALTEND AMINOPYRIMIDINDERIVATE | [2015/34] | Anglais: | HAIR DYE CONTAINING AMINOPYRIMIDINE DERIVATIVES | [2017/44] | Français: | TEINTURE POUR LES CHEVEUX CONTENANT DES DÉRIVÉS DE L'AMINOPYRIMIDINE | [2017/44] |
Précédent [2015/34] | HAIR DYE AGENT COMPRISING AMINOPYRIMIDINE DERIVATIVES | ||
Précédent [2015/34] | PRODUIT DE COLORATION CAPILLAIRE CONTENANT DES DÉRIVÉS D'AMINOPYRIMIDINE | Entrée dans la phase régionale | 11.03.2015 | Taxe nationale de base payée | 11.03.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.03.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/34] | 25.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 21.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 26.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.11.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.02.2018 | Taxe de délivrance payée | 15.02.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.02.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.07.2016 | Opposition(s) | 03.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.10.2013 | AL | 28.03.2018 | CY | 28.03.2018 | CZ | 28.03.2018 | DK | 28.03.2018 | EE | 28.03.2018 | ES | 28.03.2018 | FI | 28.03.2018 | HR | 28.03.2018 | IT | 28.03.2018 | LT | 28.03.2018 | LV | 28.03.2018 | MC | 28.03.2018 | MK | 28.03.2018 | MT | 28.03.2018 | NL | 28.03.2018 | PL | 28.03.2018 | RO | 28.03.2018 | RS | 28.03.2018 | SE | 28.03.2018 | SI | 28.03.2018 | SK | 28.03.2018 | SM | 28.03.2018 | TR | 28.03.2018 | BG | 28.06.2018 | NO | 28.06.2018 | GR | 29.06.2018 | IS | 28.07.2018 | PT | 30.07.2018 | AT | 01.10.2018 | IE | 01.10.2018 | LU | 01.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/31] | HU | 01.10.2013 | |
AL | 28.03.2018 | ||
CY | 28.03.2018 | ||
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MK | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
TR | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
AT | 01.10.2018 | ||
IE | 01.10.2018 | ||
LU | 01.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
TR | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
AT | 01.10.2018 | ||
IE | 01.10.2018 | ||
LU | 01.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
AT | 01.10.2018 | ||
IE | 01.10.2018 | ||
LU | 01.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
IE | 01.10.2018 | ||
LU | 01.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
LU | 01.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
LU | 01.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
LU | 01.10.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MC | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SI | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
DK | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
Précédent [2019/03] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
PT | 30.07.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
SM | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 28.03.2018 | |
CZ | 28.03.2018 | ||
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
SK | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 28.03.2018 | |
EE | 28.03.2018 | ||
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
PL | 28.03.2018 | ||
RO | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 28.03.2018 | |
ES | 28.03.2018 | ||
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
IT | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 28.03.2018 | |
FI | 28.03.2018 | ||
HR | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/45] | FI | 28.03.2018 | |
HR | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
NL | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/43] | FI | 28.03.2018 | |
HR | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
MT | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/40] | FI | 28.03.2018 | |
HR | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
LV | 28.03.2018 | ||
RS | 28.03.2018 | ||
SE | 28.03.2018 | ||
BG | 28.06.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | ||
GR | 29.06.2018 | ||
Précédent [2018/35] | FI | 28.03.2018 | |
HR | 28.03.2018 | ||
LT | 28.03.2018 | ||
NO | 28.06.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [IDY]US4046503 (KUBERSKY HANS PETER) [ID] 1-3,7-14 * column 5, line 34 - column 6, line 67 * [Y] 1-14; | [Y]WO2006029712 (HENKEL KGAA [DE], et al) [Y] 1-14 * page 77; claim 1 * | [X] - BOYLE P H ET AL, "SYNTHESIS AND PROPERTIES OF 7-ALKOXYFURAZANOÄ3,4-DÜPYRIMIDINES AND THEIR USE IN THE PREPARATION OF 4-ALKOXYPTERIDINE AND N3-SUBSTITUTED PTERINS", THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY [NOT]ETC. , US, (19850101), vol. 50, no. 25, doi:10.1021/JO00225A030, ISSN 0022-3263, pages 5127 - 5132, XP008041325 [X] 14 * page 5129; figure II; compound 16 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo00225a030 | par le demandeur | DE2516117 |