EP2907194 - STRUCTURES D'ANTENNE PARTAGÉES POUR CIRCUITS ÉLECTRIQUES DE COMMUNICATIONS EN CHAMP PROCHE ET DE COMMUNICATIONS EN CHAMP NON PROCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.02.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.11.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino CA 95014 / US | [2018/31] |
Précédent [2015/34] | Pour tous les Etats désignés Apple Inc. 1 Infinite Loop M/S 36-2PAT Cupertino, CA 95014 / US | Inventeur(s) | 01 /
OUYANG, Yuehui 1 Infinite Loop M/S 35-1mp Cupertino, CA 95014 / US | 02 /
SCHLUB, Robert, W. 1 Infinite Loop M/S 35-1mp Cupertino, CA 95014 / US | 03 /
JIN, Nanbo 1 Infinite Loop M/S 35-1mp Cupertino, CA 95014 / US | 04 /
PASCOLINI, Mattia 1 Infinite Loop M/S 36-2pat Cupertino, CA 95014 / US | [2015/34] | Mandataire(s) | Froud, Christopher Andrew, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2019/17] | Froud, Christopher Andrew, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London, SE1 2AU / GB | ||
Précédent [2015/34] | Rooney, John-Paul, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13771709.6 | 20.09.2013 | [2015/34] | WO2013US60914 | Numéro de priorité, date | US201213681138 | 19.11.2012 Format original publié: US201213681138 | [2015/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014077951 | Date: | 22.05.2014 | Langue: | EN | [2014/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2907194 | Date: | 19.08.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2907194 | Date: | 24.04.2019 | Langue: | EN | [2019/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2014 | Classification | IPC: | H01Q21/30, H01Q5/20, H01Q5/314, H01Q1/24, H01Q9/04, H01Q21/28, H01Q7/00 | [2018/51] | CPC: |
H01Q1/243 (EP,KR,US);
H01Q21/30 (KR,US);
H01Q21/28 (EP,KR,US);
H01Q5/10 (KR);
H01Q5/20 (EP,US);
H01Q5/314 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/34] | H01Q1/24, H01Q5/00, H01Q7/00, H01Q9/04, H01Q21/28 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GEMEINSAME ANTENNENSTRUKTUREN FÜR NAHFELDKOMMUNIKATIONS- UND NICHT-NAHFELDKOMMUNIKATIONSSCHALTUNGEN | [2015/34] | Anglais: | SHARED ANTENNA STRUCTURES FOR NEAR-FIELD COMMUNICATIONS AND NON-NEAR-FIELD COMMUNICATIONS CIRCUITRY | [2015/34] | Français: | STRUCTURES D'ANTENNE PARTAGÉES POUR CIRCUITS ÉLECTRIQUES DE COMMUNICATIONS EN CHAMP PROCHE ET DE COMMUNICATIONS EN CHAMP NON PROCHE | [2015/34] | Entrée dans la phase régionale | 12.05.2015 | Taxe nationale de base payée | 12.05.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.05.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.05.2015 | Requête en examen déposée [2015/34] | 11.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.02.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.11.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.03.2019 | Taxe de délivrance payée | 13.03.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.03.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.07.2017 | Opposition(s) | 27.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.09.2013 | AL | 24.04.2019 | AT | 24.04.2019 | CY | 24.04.2019 | CZ | 24.04.2019 | DK | 24.04.2019 | EE | 24.04.2019 | ES | 24.04.2019 | FI | 24.04.2019 | HR | 24.04.2019 | IT | 24.04.2019 | LT | 24.04.2019 | LV | 24.04.2019 | MC | 24.04.2019 | MK | 24.04.2019 | MT | 24.04.2019 | PL | 24.04.2019 | RO | 24.04.2019 | RS | 24.04.2019 | SE | 24.04.2019 | SI | 24.04.2019 | SK | 24.04.2019 | SM | 24.04.2019 | TR | 24.04.2019 | BG | 24.07.2019 | NO | 24.07.2019 | GR | 25.07.2019 | IS | 24.08.2019 | PT | 24.08.2019 | IE | 20.09.2019 | LU | 20.09.2019 | BE | 30.09.2019 | CH | 30.09.2019 | FR | 30.09.2019 | LI | 30.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/35] | HU | 20.09.2013 | |
AL | 24.04.2019 | ||
AT | 24.04.2019 | ||
CY | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
MT | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
IE | 20.09.2019 | ||
LU | 20.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
FR | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/34] | HU | 20.09.2013 | |
AL | 24.04.2019 | ||
AT | 24.04.2019 | ||
CY | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
MT | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
IE | 20.09.2019 | ||
LU | 20.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 20.09.2013 | |
AL | 24.04.2019 | ||
AT | 24.04.2019 | ||
CY | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
IE | 20.09.2019 | ||
LU | 20.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CY | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
IE | 20.09.2019 | ||
LU | 20.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
IE | 20.09.2019 | ||
LU | 20.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
IE | 20.09.2019 | ||
LU | 20.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
LU | 20.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
MC | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SI | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
TR | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
SM | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
IT | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
EE | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
SK | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 24.04.2019 | |
AT | 24.04.2019 | ||
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RO | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 24.04.2019 | |
CZ | 24.04.2019 | ||
DK | 24.04.2019 | ||
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 24.04.2019 | |
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
IS | 24.08.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 24.04.2019 | |
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
PL | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 24.04.2019 | |
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
BG | 24.07.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 24.04.2019 | |
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
LV | 24.04.2019 | ||
RS | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
GR | 25.07.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 24.04.2019 | |
ES | 24.04.2019 | ||
FI | 24.04.2019 | ||
HR | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 24.04.2019 | |
FI | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
SE | 24.04.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | ||
PT | 24.08.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 24.04.2019 | |
FI | 24.04.2019 | ||
LT | 24.04.2019 | ||
NO | 24.07.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2008081631 (ROFOUGARAN AHMADREZA [US]) [X] 1,2 * the whole document *; | [XY]US2010279734 (KARKINEN JOUNI [FI], et al) [X] 1,2 * the whole document * [Y] 3-20; | [Y]US2011241949 (NICKEL JOSH [US], et al) [Y] 3-20* the whole document *; | [Y]EP2498336 (APPLE INC [US]) [Y] 3-20 * the whole document *; | [X]US2012258660 (RAJENDRAN GIREESH [IN], et al) [X] 1,2 * the whole document * |