EP2904384 - SYSTEME DE MESURE COMPRENANT UN RESEAU DE RESONATEURS DE TYPE NANO-SYSTEME ELECTROMECANIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.09.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL, IS | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, Rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | Pour tous les Etats désignés Apix Analytics 7 parvis Louis Néel Bâtiment 52 38000 Grenoble / FR | [2016/46] |
Précédent [2015/33] | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Apix Analytics 7 parvis Louis Néel Bâtiment 52 38000 Grenoble / FR | Inventeur(s) | 01 /
ANDREUCCI, Philippe 4 lotissement le Verger Rue de Stalingrad F-38430 Moirans / FR | 02 /
BARATTIN, Régis 2 Rue du Commandant Rozan F-38000 Grenoble / FR | 03 /
COLINET, Eric 163 rue Herzog F-76230 Bois Guillaume / FR | 04 /
DURAFFOURG, Laurent 25 rue de Maubec Le Clos de Maubec F-38500 Voiron / FR | 05 /
PUGET, Pierre 54 Chemin du Bois F-30330 Saint Ismier / FR | [2015/33] | Mandataire(s) | Regimbeau 87 rue de Sèze 69477 Lyon Cedex 06 / FR | [N/P] |
Précédent [2015/33] | Regimbeau 139, rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 13774121.1 | 02.10.2013 | [2015/33] | WO2013EP70594 | Numéro de priorité, date | FR20120059339 | 02.10.2012 Format original publié: FR 1259339 | [2015/33] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014053575 | Date: | 10.04.2014 | Langue: | FR | [2014/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2904384 | Date: | 12.08.2015 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 10.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2904384 | Date: | 16.11.2016 | Langue: | FR | [2016/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.04.2014 | Classification | IPC: | G01N30/64, B81B7/04, G01L1/18, H03H3/007, H03H9/02 | [2015/33] | CPC: |
G01N30/64 (EP,US);
G01N30/6095 (US);
H03H9/02259 (EP,US);
H03H9/2457 (EP,US);
H03H2009/02496 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MESSSYSTEM MIT EINEM NANO-ELEKTROMECHANISCHEN RESONATOREN-ARRAY | [2016/23] | Anglais: | MEASURING SYSTEM COMPRISING A NANO-ELECTROMECHANICAL RESONATOR ARRAY | [2016/23] | Français: | SYSTEME DE MESURE COMPRENANT UN RESEAU DE RESONATEURS DE TYPE NANO-SYSTEME ELECTROMECANIQUE | [2015/33] |
Précédent [2015/33] | MESSSYSTEM MIT EINEM NETZWERK AUS RESONATOREN EINES NANOELEKTROMECHANISCHEN SYSTEMS | ||
Précédent [2015/33] | MEASUREMENT SYSTEM INCLUDING A NETWORK OF NANOELECTROMECHANICAL SYSTEM RESONATORS | Entrée dans la phase régionale | 02.04.2015 | Taxe nationale de base payée | 02.04.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.04.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/33] | 06.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.05.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.2016 | Taxe de délivrance payée | 20.09.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.09.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.05.2016 | Opposition(s) | 17.08.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.10.2013 | AL | 16.11.2016 | AT | 16.11.2016 | CY | 16.11.2016 | CZ | 16.11.2016 | DK | 16.11.2016 | EE | 16.11.2016 | ES | 16.11.2016 | FI | 16.11.2016 | HR | 16.11.2016 | IT | 16.11.2016 | LT | 16.11.2016 | LV | 16.11.2016 | MC | 16.11.2016 | MK | 16.11.2016 | MT | 16.11.2016 | NL | 16.11.2016 | PL | 16.11.2016 | RO | 16.11.2016 | RS | 16.11.2016 | SE | 16.11.2016 | SI | 16.11.2016 | SK | 16.11.2016 | SM | 16.11.2016 | TR | 16.11.2016 | BG | 16.02.2017 | NO | 16.02.2017 | GR | 17.02.2017 | IS | 16.03.2017 | PT | 16.03.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 02.10.2013 | |
AT | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MK | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
TR | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 02.10.2013 | |
AT | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MK | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 02.10.2013 | |
AT | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 02.10.2013 | |
AT | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2018/30] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/33] | AT | 16.11.2016 | |
DK | 16.11.2016 | ||
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/26] | AT | 16.11.2016 | |
ES | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
NL | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RS | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 16.11.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US7750759 (LEE SEUNGBAE [US] ET AL) [A] 1-18 * claims 1,6,7,23 *; | [A]US2009153258 (LUTZ MARKUS [US] ET AL) [A] 1-18 * page 30, lines 12-15; claim 1 * * page 39, lines 20-30 * * page 62, lines 32-35 *; | [AD]EP2008965 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR]) [AD] 1-18 * figure 1; claims 1,5 * * paragraph [0019] *; | [AD] - I. BARGATIN ET AL, "Large-Scale Integration of Nanoelectromechanical Systems for Gas Sensing Applications", NANO LETTERS, (20120314), vol. 12, no. 3, doi:10.1021/nl2037479, ISSN 1530-6984, pages 1269 - 1274, XP055047111 [AD] 1-18 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/nl2037479 |