17.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.08.2020 [2020/34] |
10.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
26.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.07.2020 [2020/31] |
05.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.07.2020 [2020/28] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
08.03.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.04.2019 [2019/15] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
21.09.2018 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 24.10.2018 [2018/43] |
14.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.10.2018 [2018/42] |
31.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.10.2018 [2018/40] |
24.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.09.2018 [2018/39] |
17.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.09.2018 [2018/38] |
10.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.09.2018 [2018/37] |
27.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.08.2018 [2018/35] |
01.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.07.2018 [2018/27] |
25.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.06.2018 [2018/26] |
18.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.06.2018 [2018/25] |
11.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.06.2018 [2018/24] |
27.04.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.05.2018 [2018/22] |
13.10.2017 |
Délivrance (prévue) |
publié le 15.11.2017 [2017/46] |
10.10.2017 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
10.10.2017 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
15.09.2017 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
01.09.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.06.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
26.04.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
04.01.2017 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
28.10.2016 |
Changement - mandataire |
|
30.09.2016 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
26.08.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.06.2016 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
03.06.2016 |
Premier rapport d'examen |
|
04.11.2015 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 02.12.2015 [2015/49] |
15.10.2015 |
Modification par le demandeur |
|
25.08.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.05.2015 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 01.07.2015 [2015/27] |
29.05.2015 |
Requête en examen présentée |
publié le 01.07.2015 [2015/27] |
09.05.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.04.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.03.2015 |
Changement - mandataire |
|
13.03.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.03.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.02.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.10.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|