EP2845295 - ROTOR POUR DISPOSITIF ÉLECTRIQUE TOURNANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.10.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [N/P] |
Précédent [2019/33] | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | ||
Précédent [2015/11] | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KUBO, Kaoru TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho JAPAN Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | 02 /
MIZUTANI, Ryoji c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | 03 /
KATO, Hiroki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | 04 /
YAMADA, Eiji c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | 05 /
CHINEN, Shintaro c/o AISIN AW CO., LTD. 10, Takane Fujii-cho Anjo-shi, Aichi-ken, 444-1192 / JP | 06 /
HIRAMOTO, Kenji c/o KABUSHIKI KAISHA TOYOTA CHUO KENKYUSHO 41 -1, Yokomichi Nagakute-shi, Aichi-ken, 480-1192 / JP | 07 /
NAKAI, Hideo c/o KABUSHIKI KAISHA TOYOTA CHUO KENKYUSHO 41 -1, Yokomichi Nagakute-shi, Aichi-ken, 480-1192 / JP | [2019/52] |
Précédent [2015/11] | 01 /
KUBO, Kaoru c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA of 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 / JP | ||
02 /
MIZUTANI, Ryoji c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA of 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 / JP | |||
03 /
KATO, Hiroki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA of 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 / JP | |||
04 /
YAMADA, Eiji c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA of 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 / JP | |||
05 /
CHINEN, Shintaro c/o AISIN AW CO. LTD. of 10 Takane Fujii-cho Anjo-shi Aichi-ken 444-1192 / JP | |||
06 /
HIRAMOTO, Kenji c/o KABUSHIKI KAISHA TOYOTA CHUO KENKYUSHO of 41 -1 Yokomichi Nagakute-shi Aichi-ken 480-1192 / JP | |||
07 /
NAKAI, Hideo c/o KABUSHIKI KAISHA TOYOTA CHUO KENKYUSHO of 41 -1 Yokomichi Nagakute-shi Aichi-ken 480-1192 / JP | Mandataire(s) | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2019/52] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | ||
Précédent [2015/11] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 13774783.8 | 23.08.2013 | [2019/52] | WO2013IB01821 | Numéro de priorité, date | JP20120196513 | 06.09.2012 Format original publié: JP 2012196513 | [2015/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2014037776 | Date: | 13.03.2014 | Langue: | EN | [2014/11] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2845295 | Date: | 11.03.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.03.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2845295 | Date: | 25.12.2019 | Langue: | EN | [2019/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.03.2015 | Classification | IPC: | H02K1/28, H02K1/22 | [2015/11] | CPC: |
H02K3/487 (EP,CN,US);
H02K1/246 (EP,CN,US);
H02K3/20 (EP,CN,US);
H02K3/527 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ROTOR FÜR ROTIERENDE ELEKTRISCHE VORRICHTUNG | [2019/30] | Anglais: | ROTOR FOR ROTATING ELECTRICAL DEVICE | [2015/11] | Français: | ROTOR POUR DISPOSITIF ÉLECTRIQUE TOURNANT | [2015/11] |
Précédent [2015/11] | ROTOR FÜR ELEKTRISCHE DREHVORRICHTUNG | Entrée dans la phase régionale | 04.12.2014 | Taxe nationale de base payée | 04.12.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.12.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/11] | 27.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 19.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.11.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.09.2018 | Opposition(s) | 28.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.08.2013 | AL | 25.12.2019 | AT | 25.12.2019 | CY | 25.12.2019 | CZ | 25.12.2019 | DK | 25.12.2019 | EE | 25.12.2019 | ES | 25.12.2019 | FI | 25.12.2019 | HR | 25.12.2019 | IT | 25.12.2019 | LT | 25.12.2019 | LV | 25.12.2019 | MC | 25.12.2019 | MK | 25.12.2019 | MT | 25.12.2019 | NL | 25.12.2019 | PL | 25.12.2019 | RO | 25.12.2019 | RS | 25.12.2019 | SE | 25.12.2019 | SI | 25.12.2019 | SK | 25.12.2019 | SM | 25.12.2019 | TR | 25.12.2019 | BG | 25.03.2020 | NO | 25.03.2020 | GR | 26.03.2020 | IS | 25.04.2020 | PT | 20.05.2020 | GB | 23.08.2020 | IE | 23.08.2020 | LU | 23.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | FR | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 23.08.2013 | |
AL | 25.12.2019 | ||
AT | 25.12.2019 | ||
CY | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
MT | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
GB | 23.08.2020 | ||
IE | 23.08.2020 | ||
LU | 23.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
GB | 23.08.2020 | ||
IE | 23.08.2020 | ||
LU | 23.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/38] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
GB | 23.08.2020 | ||
IE | 23.08.2020 | ||
LU | 23.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
IE | 23.08.2020 | ||
LU | 23.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
LU | 23.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/35] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
LU | 23.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
FR | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
LU | 23.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/18] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 25.12.2019 | |
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 25.12.2019 | |
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 25.03.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH0169354U (..................) [A] 1-8 * figure 1 *; | [A]EP1494335 (GOODRICH CONTROL SYS LTD [GB]) [A] 1-8* abstract *; | [YA]US2008079375 (SEGUCHI MASAHIRO [JP]) [Y] 1-4,8 * paragraph [0194] - paragraph [0196] * * paragraph [0237] * [A] 5,6; | [Y]US2012025662 (TAKAHASHI TADANOBU [JP], et al) [Y] 1-4,8 * paragraph [0047] - paragraph [0052] *; | [A]WO2012110879 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-8 * paragraph [0069] - paragraph [0077] * | par le demandeur | JP2009112091 |