08.05.2019
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
16.07.2018
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
07.06.2018
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
3
22.05.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
22.05.2018
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
22.05.2018
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
4
22.05.2018
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
4
22.05.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
05.02.2018
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
05.02.2018
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
05.02.2018
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
05.02.2018
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
53
05.02.2018
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
53
16.01.2018
Confirmation de la révocation de l'ordre de prélèvement automatique
Recherche / Examen
1
11.01.2018
Lettre relative à la procédure de prélèvement automatique
Recherche / Examen
1
21.11.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
21.11.2017
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
8
21.11.2017
Description
Recherche / Examen
8
21.11.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
21.11.2017
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
13.07.2017
Annexe à la notification
Recherche / Examen
1
13.07.2017
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
05.04.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
05.04.2017
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
05.04.2017
Revendications
Recherche / Examen
2
05.04.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
05.04.2017
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
4
29.11.2016
Annexe à la notification
Recherche / Examen
2
29.11.2016
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
12.10.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
12.10.2016
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
12.10.2016
Revendications
Recherche / Examen
2
12.10.2016
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
12.10.2016
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
3
16.08.2016
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
08.08.2016
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
1
06.06.2016
Annexe à la notification
Recherche / Examen
1
06.06.2016
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
31.05.2016
Début d'examen
Recherche / Examen
1
21.12.2015
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
21.12.2015
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
21.12.2015
Réponse à l'opinion écrite établie par l'OEB
Recherche / Examen
5
29.07.2015
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
24.06.2015
Notification concernant: correction d'irrégularités dans l'opinion écrite/modification de la demande/taxes de revendication
Recherche / Examen
2
17.06.2015
Copie des résultats de la recherche de priorité fournie par l'OEB
Recherche / Examen
4
28.05.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
28.05.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
28.05.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
28.05.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
28.05.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
28.05.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
28.05.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
15.05.2015
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
15.05.2015
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
4
06.05.2015
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
6
27.02.2015
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
13.05.2014
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
61
13.05.2014
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
57
24.04.2014
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
24.04.2014
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
54
03.02.2014
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII
Administration chargée de la recherche internationale
1
03.02.2014
Opinion écrite de l'ISA, page de garde
Administration chargée de la recherche internationale
1
03.02.2014
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
Administration chargée de la recherche internationale
3
16.10.2013
Accusé de réception(électronique)
Office récepteur du PCT
2
16.10.2013
Abrégé
Office récepteur du PCT
1
16.10.2013
Revendications
Office récepteur du PCT
2
16.10.2013
Description
Office récepteur du PCT
51
16.10.2013
Document de priorité (Procédure RO)
Office récepteur du PCT
56