Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2016047829 | Dossier mondial | 18.02.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2013EP71648 | 16.10.2013 | EP12189027 | 18.10.2012 | US201314435952 | 16.10.2013 | US201261715338 | 18.10.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP6389184B | Dossier mondial | 12.09.2018 | B2 | JP2015535075 | 07.12.2015 | A | Numéro de priorité | Date | WO2013EP71648 | 16.10.2013 | EP12189027 | 18.10.2012 | US201261715338 | 18.10.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2909626 | Dossier mondial | 04.07.2018 | B1 | EP2909626 | 26.08.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2013EP71648 | 16.10.2013 | EP12189027 | 18.10.2012 | EP13776836 | 16.10.2013 | US201261715338 | 18.10.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | ES2686542T | 18.10.2018 | T3 | Numéro de priorité | Date | WO2013EP71648 | 16.10.2013 | EP12189027 | 18.10.2012 | US201261715338 | 18.10.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2014060486 | Dossier mondial | 24.04.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP12189027 | 18.10.2012 | US201261715338 | 18.10.2012 |