EP2909626 - SUPPORTS ET PROCÉDÉS PERMETTANT DE DÉTERMINER UNE QUANTITÉ NORMALISÉE DE DÉGAGEMENT D'UN BIOMARQUEUR DE LA MALADIE DE MÉTABOLITE DANS UN ÉCHANTILLON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/35] | MOYENS ET PROCÉDÉS DE DÉTERMINATION D'UNE QUANTITÉ NORMALISÉE PAR LA CLAIRANCE D'UN BIOMARQUEUR DE MALADIE DE MÉTABOLITE DANS UN ÉCHANTILLON | ||
[2018/08] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.05.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.02.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, HU, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés metanomics GmbH Tegeler Weg 33 10589 Berlin / DE | Pour tous les Etats désignés Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Grabengasse 1 69117 Heidelberg / DE | [2015/35] | Inventeur(s) | 01 /
FUHRMANN, Jens Strelitzer Str. 56 10115 Berlin / DE | 02 /
FISCHER, Jenny Thrasoltstr. 1 10585 Berlin / DE | 03 /
RESZKA, Regina Goethestr. 23 16341 Panketal / DE | 04 /
KATUS, Hugo A. Philosophenweg 17 69120 Heidelberg / DE | 05 /
FREY, Norbert Volbehrstraße 25a 24119 Kronshagen / DE | 06 /
SIGL, Johanna Dorfgärtenstrasse 22 68199 Mannheim / DE | 07 /
WEIS, Tanja Langenzell 3 69257 Wiesenbach / DE | [2015/35] | Mandataire(s) | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Theodor-Heuss-Anlage 2 68165 Mannheim / DE | [N/P] |
Précédent [2018/27] | Herzog, Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Dudenstrasse 46 68167 Mannheim / DE | ||
Précédent [2015/35] | Dick, Alexander Herzog Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Dudenstraße 46 68167 Mannheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13776836.2 | 16.10.2013 | [2015/35] | WO2013EP71648 | Numéro de priorité, date | EP20120189027 | 18.10.2012 Format original publié: EP 12189027 | US201261715338P | 18.10.2012 Format original publié: US 201261715338 P | [2015/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014060486 | Date: | 24.04.2014 | Langue: | EN | [2014/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2909626 | Date: | 26.08.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2909626 | Date: | 04.07.2018 | Langue: | EN | [2018/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.04.2014 | Classification | IPC: | G01N33/50 | [2015/35] | CPC: |
G01N33/6896 (EP,US);
G01N33/92 (US);
G01N33/50 (EP,US);
G01N33/62 (US);
G01N33/64 (US);
G01N2405/04 (US);
G01N2405/08 (US);
G01N2560/00 (US);
G01N2800/02 (EP,US);
G01N2800/042 (EP,US);
G01N2800/2814 (EP,US);
G01N2800/32 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/35] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MITTEL UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER CLEARANCE-NORMALISIERTEN MENGE EINES STOFFWECHSELKRANKHEITBIOMARKERS IN EINER PROBE | [2018/08] | Anglais: | MEANS AND METHODS FOR DETERMINING A CLEARANCE NORMALIZED AMOUNT OF A METABOLITE DISEASE BIOMARKER IN A SAMPLE | [2015/35] | Français: | SUPPORTS ET PROCÉDÉS PERMETTANT DE DÉTERMINER UNE QUANTITÉ NORMALISÉE DE DÉGAGEMENT D'UN BIOMARQUEUR DE LA MALADIE DE MÉTABOLITE DANS UN ÉCHANTILLON | [2018/08] |
Précédent [2015/35] | MITTEL UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER CLEARANCE-NORMALISIERTEN MENGE EINES STOFFWECHSELKRANKHEITSBIOMARKERS IN EINER PROBE | ||
Précédent [2015/35] | MOYENS ET PROCÉDÉS DE DÉTERMINATION D'UNE QUANTITÉ NORMALISÉE PAR LA CLAIRANCE D'UN BIOMARQUEUR DE MALADIE DE MÉTABOLITE DANS UN ÉCHANTILLON | Entrée dans la phase régionale | 18.05.2015 | Taxe nationale de base payée | 18.05.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.05.2015 | Requête en examen déposée [2015/35] | 21.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.10.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.04.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.11.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2018 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.05.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.06.2016 | Opposition(s) | 05.04.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.10.2013 | AL | 04.07.2018 | AT | 04.07.2018 | CY | 04.07.2018 | CZ | 04.07.2018 | DK | 04.07.2018 | EE | 04.07.2018 | FI | 04.07.2018 | HR | 04.07.2018 | LT | 04.07.2018 | LV | 04.07.2018 | MC | 04.07.2018 | MK | 04.07.2018 | NL | 04.07.2018 | PL | 04.07.2018 | PT | 04.07.2018 | RO | 04.07.2018 | RS | 04.07.2018 | SE | 04.07.2018 | SI | 04.07.2018 | SK | 04.07.2018 | SM | 04.07.2018 | TR | 04.07.2018 | BG | 04.10.2018 | NO | 04.10.2018 | GR | 05.10.2018 | IE | 16.10.2018 | LU | 16.10.2018 | MT | 16.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | IS | 04.11.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/28] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
PT | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IE | 16.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
MT | 16.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IE | 16.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
MT | 16.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IE | 16.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
MT | 16.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IE | 16.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
LU | 16.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 04.07.2018 | |
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 04.07.2018 | |
NL | 04.07.2018 | ||
Précédent [2019/04] | NL | 04.07.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [YA]WO0101150 (UNIV CALIFORNIA [US], et al) [Y] 3 * page 42, line 9 - line 13 * [A] 1,2,4-14; | [XYI] - BADGWELL ET AL, "Urinary mesothelin provides greater sensitivity for early stage ovarian cancer than serum mesothelin, urinary hCG free beta subunit and urinary hCG beta core fragment", GYNECOLOGIC ONCOLOGY, ACADEMIC PRESS, LONDON, GB, (20070827), vol. 106, no. 3, doi:10.1016/J.YGYNO.2007.04.022, ISSN 0090-8258, pages 490 - 497, XP022215093 [X] 1,5-7,10 * page 493, column r, paragraph l - page 494, column l, paragraph 2; figure 2C; table 2 * [Y] 2,3,11 [I] 4,9,12-14 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2007.04.022 | [Y] - JERNBERG TOMAS ET AL, "Cystatin C - A novel predictor of outcome in suspected or confirmed non-ST-elevation acute coronary syndrome", CIRCULATION, (20041019), vol. 110, no. 16, ISSN 0009-7322, pages 2342 - 2348, XP002696858 [Y] 2,11 * page 2346, column l, paragraph l - column r, paragraph 1; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000145166.44942.E0 | par le demandeur | US4540884 | US5397894 | WO03073464 | WO2007110357 | WO2007110358 | WO2011092285 | WO2012085890 | - GRUBB, ACTA MED SCAND, (1985), vol. 218, no. 5, pages 499 - 503 | - SIMONSEN, SCAND J CLIN INVEST, (1985), vol. 45, no. 2, pages 97 - 101 | - JANOWSKI, NAT STRUCT BIOL, (2001), vol. 8, no. 4, pages 316 - 320 | - NISSEN, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, (1995), vol. 703, pages 37 - 57 |