EP2906530 - PROCÉDÉS DE SYNTHÈSE DE 2-AMINO-4,6-DIMÉTHOXYBENZAMIDE ET D'AUTRES COMPOSÉS DE BENZAMIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.11.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.12.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.09.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Albemarle Corporation 451 Florida Street Baton Rouge, LA 70801 / US | [2015/34] | Inventeur(s) | 01 /
THAKKAR, Amit 1800 Land Ridge Drive SW Byron Center, MI 49315 / US | 02 /
ZEILER, Andrew, G. 7419 West ML Avenue Kalamazoo, MI 49009 / US | 03 /
SKUFCA, Anthony, F. 4034 Driftwood Drive Zachary, LA 70791 / US | 04 /
SPRINGER, James, J. 6191 Bayou Trail Saugatuck MI 49453 / US | 05 /
ASSINK, Bryce, K. 1750 Toscana Street Kalamazoo MI / US | 06 /
LOZANOV, Mario, E. 7250 Perkins Road Apt. 1123 Baton Rouge LA 70808 / US | [2015/34] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4 22607 Hamburg / DE | [2018/01] |
Précédent [2015/34] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13779704.9 | 09.10.2013 | [2015/34] | WO2013US63995 | Numéro de priorité, date | US201261713688P | 15.10.2012 Format original publié: US 201261713688 P | US201361863193P | 07.08.2013 Format original publié: US 201361863193 P | [2015/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014062428 | Date: | 24.04.2014 | Langue: | EN | [2014/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2906530 | Date: | 19.08.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2906530 | Date: | 03.01.2018 | Langue: | EN | [2018/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.04.2014 | Classification | IPC: | C07C231/06, C07C237/44, C07C213/08, C07C231/02, C07C231/12, C07C253/14, C07C253/30 | [2015/34] | CPC: |
C07C231/06 (EP,RU,US);
C07C231/02 (EP,RU,US);
C07C213/08 (EP,US);
C07C231/12 (EP,RU,US);
C07C233/25 (RU);
C07C237/44 (RU);
C07C253/14 (EP,US);
C07C253/30 (EP,US);
C07C255/59 (RU);
| C-Set: |
C07C213/08, C07C217/84 (US,EP);
C07C231/02, C07C233/25 (US,EP);
C07C231/06, C07C237/44 (EP,US);
C07C231/12, C07C233/25 (US,EP);
C07C253/14, C07C255/59 (US,EP);
C07C253/14, C07C255/60 (EP,US); | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR SYNTHESE VON 2-AMINO-4,6-DIMETHOXYBENZAMID UND ANDEREN BENZAMIDVERBINDUNGEN | [2015/34] | Anglais: | PROCESSES FOR THE SYNTHESIS OF 2-AMINO-4,6-DIMETHOXYBENZAMIDE AND OTHER BENZAMIDE COMPOUNDS | [2015/34] | Français: | PROCÉDÉS DE SYNTHÈSE DE 2-AMINO-4,6-DIMÉTHOXYBENZAMIDE ET D'AUTRES COMPOSÉS DE BENZAMIDE | [2015/34] | Entrée dans la phase régionale | 10.04.2015 | Taxe nationale de base payée | 10.04.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.04.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/34] | 20.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.04.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.09.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.11.2017 | Taxe de délivrance payée | 22.11.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.11.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.01.2017 | Opposition(s) | 05.10.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.10.2013 | AL | 03.01.2018 | AT | 03.01.2018 | CY | 03.01.2018 | CZ | 03.01.2018 | DK | 03.01.2018 | EE | 03.01.2018 | FI | 03.01.2018 | HR | 03.01.2018 | LT | 03.01.2018 | LV | 03.01.2018 | MC | 03.01.2018 | MK | 03.01.2018 | PL | 03.01.2018 | PT | 03.01.2018 | RO | 03.01.2018 | RS | 03.01.2018 | SI | 03.01.2018 | SK | 03.01.2018 | SM | 03.01.2018 | TR | 03.01.2018 | BG | 03.04.2018 | NO | 03.04.2018 | GR | 04.04.2018 | IS | 03.05.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/28] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
PT | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
TR | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
TR | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 03.01.2018 | |
CY | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 03.01.2018 | |
CY | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 03.01.2018 | |
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 03.01.2018 | |
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 03.01.2018 | |
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US3966965 (SELLSTEDT JOHN H, et al); | [A]US4137325 (SELLSTEDT JOHN H, et al); | [AD]US2008188467 (WONG NORMAN C W [CA], et al) | par le demandeur | US3966965 | US4191840 | US2008188467 | WO2008092231 |