|
06.10.2022 |
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.12.2021 |
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE |
Recherche / Examen |
1 |
|
05.11.2021 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
25.10.2021 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.10.2021 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.10.2021 |
Traduction des revendications en français |
Recherche / Examen |
4 |
|
25.10.2021 |
Traduction des revendications en allemand |
Recherche / Examen |
3 |
|
25.10.2021 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
30.06.2021 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
30.06.2021 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
30.06.2021 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
30.06.2021 |
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) |
Recherche / Examen |
27 |
|
30.06.2021 |
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) |
Recherche / Examen |
27 |
|
14.05.2021 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.05.2021 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
14.05.2021 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.06.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.06.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.06.2020 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.05.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.05.2020 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
2 |
|
11.02.2020 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
1 |
|
11.02.2020 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
07.06.2019 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Recherche / Examen |
1 |
|
31.05.2019 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
2 |
|
14.03.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.03.2019 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
14.03.2019 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.05.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.05.2018 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.05.2018 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
9 |
|
27.04.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.04.2018 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
27.04.2018 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
29.01.2018 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
2 |
|
29.01.2018 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
19.10.2017 |
Début d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.05.2017 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.05.2017 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
16.05.2017 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.04.2016 |
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
3 |
|
27.04.2016 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
3 |
|
27.04.2016 |
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
5 |
|
27.04.2016 |
Description modifiée avec annotations |
Recherche / Examen |
5 |
|
27.04.2016 |
Modifications reçues avant l'examen quant au fond |
Recherche / Examen |
7 |
|
15.03.2016 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
15.03.2016 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
15.03.2016 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
11.01.2016 |
Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.12.2015 |
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.12.2015 |
Avis relatif au rapport de recherche européenne |
Recherche / Examen |
2 |
|
16.12.2015 |
Informations sur la stratégie de recherche |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.12.2015 |
Rapport supplémentaire de recherche européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
02.12.2015 |
Début de recherche |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.07.2015 |
Invitation à indiquer l'adresse correcte de l'inventeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
02.07.2015 |
Lettre non signifiée |
Recherche / Examen |
2 |
|
20.05.2015 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.05.2015 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.05.2015 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.03.2015 |
Notification relative à la publication à venir |
Recherche / Examen |
2 |
|
21.01.2015 |
Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication |
Recherche / Examen |
3 |
|
19.01.2015 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.01.2015 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.01.2015 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.01.2015 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.01.2015 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.12.2014 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
2 |
|
17.12.2014 |
Abrégé |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.12.2014 |
Revendications |
Recherche / Examen |
3 |
|
17.12.2014 |
Description |
Recherche / Examen |
24 |
|
17.12.2014 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
2 |
|
17.12.2014 |
Requête d'entrée dans la phase européenne |
Recherche / Examen |
5 |
|
17.12.2014 |
Traduction du document de priorité |
Recherche / Examen |
28 |
|
08.12.2014 |
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité |
Recherche / Examen |
6 |
|
08.12.2014 |
Traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité |
Recherche / Examen |
7 |
|
06.10.2014 |
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets |
Recherche / Examen |
3 |
|
19.12.2013 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
41 |
|
28.11.2013 |
Copie du rapport de recherche international |
Recherche / Examen |
2 |
|
28.11.2013 |
Copie de la traduction du rapport de recherche international |
Recherche / Examen |
2 |
|
28.11.2013 |
Pamphlet de la publication internationale |
Recherche / Examen |
23 |