06.09.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.10.2024 [2024/41] |
27.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2024 [2024/22] |
12.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2024 [2024/20] |
29.03.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.05.2024 [2024/18] |
02.06.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.07.2023 [2023/27] |
19.05.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.06.2023 [2023/25] |
28.04.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.05.2023 [2023/22] |
14.04.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.05.2023 [2023/20] |
27.01.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.03.2023 [2023/09] |
20.01.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.02.2023 [2023/08] |
06.01.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.02.2023 [2023/06] |
02.12.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.01.2023 [2023/01] |
04.11.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2022 [2022/49] |
14.10.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2022 [2022/46] |
07.10.2022 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 09.11.2022 [2022/45] |
16.09.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.10.2022 [2022/42] |
05.08.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2022 [2022/36] |
29.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.08.2022 [2022/35] |
22.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.08.2022 [2022/34] |
15.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.08.2022 [2022/33] |
24.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.07.2022 [2022/30] |
27.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.06.2022 [2022/26] |
20.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.06.2022 [2022/25] |
13.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.06.2022 [2022/24] |
06.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.06.2022 [2022/23] |
29.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.06.2022 [2022/22] |
22.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.05.2022 [2022/21] |
15.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.05.2022 [2022/20] |
29.10.2021 |
Délivrance (prévue) |
publié le 01.12.2021 [2021/48] |
26.10.2021 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
26.10.2021 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
26.10.2021 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
29.06.2021 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
17.05.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
31.03.2021 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
31.03.2021 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
29.01.2021 |
Changement - classification |
publié le 03.03.2021 [2021/09] |
29.01.2021 |
Changement - classification |
publié le 03.03.2021 [2021/09] |
15.01.2021 |
Changement - classification |
publié le 17.02.2021 [2021/07] |
15.01.2021 |
Changement - classification |
publié le 17.02.2021 [2021/07] |
09.06.2020 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
22.05.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.02.2020 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
04.06.2019 |
Changement - mandataire |
|
18.03.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.05.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
02.05.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.02.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
26.01.2018 |
Premier rapport d'examen |
|
19.05.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.06.2016 |
Modification par le demandeur |
|
18.03.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.12.2015 |
Changement - classification |
publié le 13.01.2016 [2016/02] |
11.12.2015 |
Changement - classification |
publié le 13.01.2016 [2016/02] |
11.12.2015 |
Changement - date du rapport complémentaire de recherche |
publié le 13.01.2016 [2016/02] |
24.07.2015 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 26.08.2015 [2015/35] |
27.05.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.02.2015 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 01.04.2015 [2015/14] |
27.02.2015 |
Requête en examen présentée |
publié le 01.04.2015 [2015/14] |
05.02.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
14.01.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.12.2014 |
Changement - mandataire |
|
19.12.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.12.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.11.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|