EP2846962 - ALLIAGE DE BRASAGE À POINT DE FUSION BAS POUR APPLICATIONS À HAUTE TEMPÉRATURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.05.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Energy, Inc. 4400 Alafaya Trail Orlando, FL 32826-2399 / US | [2015/12] | Inventeur(s) | 01 /
OZBAYSAL, Kazim 13554 Lakes Way Orlando, Florida 32828 / US | 02 /
PIEGERT, Sebastian Kaupen 1 03222 Lübbenau / DE | [2015/12] | Mandataire(s) | Maier, Daniel Oliver Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/12] | Maier, Daniel Oliver Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13795888.0 | 07.05.2013 | [2018/26] | WO2013US39914 | Numéro de priorité, date | US201213467402 | 09.05.2012 Format original publié: US201213467402 | [2015/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2014021968 | Date: | 06.02.2014 | Langue: | EN | [2014/06] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2846962 | Date: | 18.03.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.02.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2846962 | Date: | 27.06.2018 | Langue: | EN | [2018/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.05.2014 | Classification | IPC: | B32B15/01, C22C19/05, B23K101/00, B23K103/14, B23K103/18, B23K35/30, B23K1/00, B23P6/04 | [2018/10] | CPC: |
B32B15/01 (EP,CN,US);
B23K35/30 (KR);
B23K1/0018 (EP,CN,US);
B23P6/045 (US);
B23K1/00 (KR);
B23K35/3033 (EP,CN,US);
B23K35/304 (EP,US);
B23P6/04 (KR);
C22C1/02 (CN,US);
C22C19/05 (US);
C22C19/056 (EP,CN,US);
B23K2101/001 (EP,CN,US);
B23K2103/08 (CN,US);
B23K2103/14 (EP,CN,US);
B23K2103/26 (EP,US);
Y10T428/12944 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/12] | B23K35/30, B23P6/04, B23K1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NIEDRIGSCHMELZENDE HARTLÖTLEGIERUNG FÜR HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN | [2015/12] | Anglais: | LOW MELTING POINT BRAZE ALLOY FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS | [2015/12] | Français: | ALLIAGE DE BRASAGE À POINT DE FUSION BAS POUR APPLICATIONS À HAUTE TEMPÉRATURE | [2015/12] | Entrée dans la phase régionale | 15.10.2014 | Taxe nationale de base payée | 15.10.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.10.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.10.2014 | Requête en examen déposée [2015/12] | 06.08.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 02.05.2018 | Taxe de délivrance payée | 02.05.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.02.2018 | Opposition(s) | 28.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/23] | Requête en poursuite de la procédure de: | 30.09.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.09.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.10.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.05.2013 | AL | 27.06.2018 | AT | 27.06.2018 | CY | 27.06.2018 | CZ | 27.06.2018 | DK | 27.06.2018 | EE | 27.06.2018 | ES | 27.06.2018 | FI | 27.06.2018 | HR | 27.06.2018 | LT | 27.06.2018 | LV | 27.06.2018 | MC | 27.06.2018 | MK | 27.06.2018 | MT | 27.06.2018 | NL | 27.06.2018 | PL | 27.06.2018 | RO | 27.06.2018 | RS | 27.06.2018 | SE | 27.06.2018 | SI | 27.06.2018 | SK | 27.06.2018 | SM | 27.06.2018 | TR | 27.06.2018 | BG | 27.09.2018 | NO | 27.09.2018 | GR | 28.09.2018 | IS | 27.10.2018 | PT | 29.10.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 07.05.2013 | |
AL | 27.06.2018 | ||
AT | 27.06.2018 | ||
CY | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
MT | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
TR | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
PT | 29.10.2018 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 07.05.2013 | |
AL | 27.06.2018 | ||
AT | 27.06.2018 | ||
CY | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
TR | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
PT | 29.10.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CY | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
TR | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
PT | 29.10.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
TR | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
PT | 29.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
TR | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | EE | 27.06.2018 | |
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/03] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
Précédent [2018/52] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/50] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US6027584 (JACKSON MELVIN ROBERT [US], et al) [X] 1-3,8-10 * column 1, lines 8-12 * * column 2, line 20 - column 9, line 63; tables I-V *[A] 5-7,12; | [XA]US2004050913 (PHILIP VINOD [US]) [X] 1-4,8-11 * paragraphs [0002] , [0005] , [0008] , [0010] , [0012] - [0034] * * figure . * [A] 5-7,12; | [XA]EP1491283 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-4,8-11 * paragraphs [0001] , [0010] - [0020] * [A] 5-7,12; | [XA]EP2055424 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1-4,8-11 * paragraphs [0001] , [0008] - [0013] - [0017] - [0043] - [0050] * [A] 5-7,12 |