EP2855084 - PROCÉDÉ DE FINITION D'IMPLANT ORTHOPÉDIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Smith&Nephew, Inc. 1450 Brooks Road Memphis, TN 38116 / US | [2015/15] | Inventeur(s) | 01 /
GEYER, Christopher D 4935 Hampshire Avenue Memphis, Tennessee 38117 / US | 02 /
BABB, Terry N. 13008 Oxbourne North Olive Branch, Mississippi 38654 / US | [2015/15] | Mandataire(s) | Smith & Nephew Group Legal Department PO Box 81 101 Hessle Road Hull HU3 2BN / GB | [2021/39] |
Précédent [2015/15] | Smith & Nephew Group Research Centre York Science Park Heslington York YO10 5DF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13798165.0 | 31.05.2013 | [2021/39] | WO2013US43559 | Numéro de priorité, date | US201261654176P | 01.06.2012 Format original publié: US 201261654176 P | US201261705315P | 25.09.2012 Format original publié: US 201261705315 P | [2015/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013181504 | Date: | 05.12.2013 | Langue: | EN | [2013/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2855084 | Date: | 08.04.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.12.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2855084 | Date: | 29.09.2021 | Langue: | EN | [2021/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 05.12.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.02.2016 | Classification | IPC: | B24C1/10, B24C1/08, B24C7/00, B24C3/22, A61F5/04, A61F2/28, A61F2/30 | [2020/46] | CPC: |
B24C1/08 (EP,CN,US);
A61F2/30767 (EP,CN,US);
B24C1/10 (EP,CN,US);
B24C3/22 (EP,CN,US);
B24C5/02 (EP,US);
B24C7/0023 (EP,CN,US);
A61F2002/30906 (EP,CN,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/10] | B24C1/10, A61F2/28, A61F5/04, B24C3/22, B24C7/00, B24C1/08 | ||
Précédent IPC [2015/15] | B24C1/10, A61F2/28, A61F5/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ENDBEARBEITUNG EINES ORTHOPÄDISCHEN IMPLANTATS | [2015/15] | Anglais: | METHOD OF ORTHOPAEDIC IMPLANT FINISHING | [2015/15] | Français: | PROCÉDÉ DE FINITION D'IMPLANT ORTHOPÉDIQUE | [2015/15] | Entrée dans la phase régionale | 05.01.2015 | Taxe nationale de base payée | 05.01.2015 | Taxe de recherche payée | 05.01.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.01.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.01.2015 | Requête en examen déposée [2015/15] | 28.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 18.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.09.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 09.11.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 19.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.04.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 08.07.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.11.2019 | Opposition(s) | 30.06.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/36] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 08.07.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.07.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 31.08.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 23.09.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.09.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 13.10.2020 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de déclaration concernant le souhait de maintenir la demande | 28.12.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 28.12.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 28.12.2016 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 28.12.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 28.12.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 28.12.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.05.2013 | AL | 29.09.2021 | AT | 29.09.2021 | CY | 29.09.2021 | CZ | 29.09.2021 | DK | 29.09.2021 | EE | 29.09.2021 | ES | 29.09.2021 | FI | 29.09.2021 | HR | 29.09.2021 | IT | 29.09.2021 | LT | 29.09.2021 | LV | 29.09.2021 | MC | 29.09.2021 | MK | 29.09.2021 | MT | 29.09.2021 | NL | 29.09.2021 | PL | 29.09.2021 | RO | 29.09.2021 | RS | 29.09.2021 | SE | 29.09.2021 | SI | 29.09.2021 | SK | 29.09.2021 | SM | 29.09.2021 | BG | 29.12.2021 | NO | 29.12.2021 | GR | 30.12.2021 | IS | 29.01.2022 | PT | 31.01.2022 | BE | 31.05.2022 | IE | 31.05.2022 | LU | 31.05.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
MK | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 29.09.2021 | |
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 29.09.2021 | |
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 29.09.2021 | |
NO | 29.12.2021 | Citations: | Recherche | [Y]EP1674051 (PLUS ORTHOPEDICS AG [CH]) [Y] 1-20 * the whole document *; | [Y]DE19517275 (BREHM PETER [DE]) [Y] 1-20 * the whole document *; | [A]US2001047675 (AROLA DWAYNE D [US], et al) [A] 1-20 * the whole document *; | [A]GB2065514 (VAPORMATT LTD) [A] 1-20 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]US7892071 (ERNSBERGER CRAIG N [US]); | [Y]EP0543258 (LICONIC AG [LI]); | [A]US5251468 (LIN STEVE T [US], et al); | [A]US4669230 (SUZUKI HIDEMASA [JP], et al); | [A]US2008142050 (HASHISH MOHAMED [US], et al) |