EP2931371 - THÉRAPIE PAR RAYONNEMENTS AVEC CALCUL ADAPTATIF DE LA DOSE EN TEMPS RÉEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.05.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Précédent [2015/43] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
BHARAT, Shyam c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
PARTHASARATHY, Vijay c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
JAIN, Ameet Kumar c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2015/43] | Mandataire(s) | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2020/29] | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2015/43] | Steffen, Thomas Philips International B.V. Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 13799680.7 | 17.09.2013 | [2015/43] | WO2013IB58588 | Numéro de priorité, date | US201261737880P | 17.12.2012 Format original publié: US 201261737880 P | [2015/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014096993 | Date: | 26.06.2014 | Langue: | EN | [2014/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2931371 | Date: | 21.10.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.06.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2931371 | Date: | 15.07.2020 | Langue: | EN | [2020/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.06.2014 | Classification | IPC: | A61N5/10 | [2015/43] | CPC: |
A61N5/1048 (EP,US);
A61N5/1031 (RU,US);
A61B34/30 (EP,RU,US);
A61B6/032 (RU,US);
A61B6/5247 (US);
A61B8/08 (US);
A61B8/4218 (US);
A61B8/4444 (US);
A61B8/463 (US);
A61B8/483 (US);
A61N5/1037 (EP,US);
A61N5/1039 (US);
A61N5/1049 (US);
A61N5/1067 (US);
A61N5/1071 (EP,US);
A61N5/1077 (US);
A61N2005/1058 (US);
A61N2005/1072 (EP,US);
A61N2005/1074 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ADAPTIVE ECHTZEIT-DOSIERUNGSBERECHNUNG FÜR STRAHLENTHERAPIE | [2015/43] | Anglais: | REAL-TIME ADAPTIVE DOSE COMPUTATION RADIATION THERAPY | [2015/43] | Français: | THÉRAPIE PAR RAYONNEMENTS AVEC CALCUL ADAPTATIF DE LA DOSE EN TEMPS RÉEL | [2015/43] | Entrée dans la phase régionale | 17.07.2015 | Taxe nationale de base payée | 17.07.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.07.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.07.2015 | Requête en examen déposée [2015/43] | 26.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 03.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.02.2020 | Opposition(s) | 16.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.09.2013 | AL | 15.07.2020 | AT | 15.07.2020 | CY | 15.07.2020 | CZ | 15.07.2020 | DK | 15.07.2020 | EE | 15.07.2020 | ES | 15.07.2020 | FI | 15.07.2020 | HR | 15.07.2020 | IT | 15.07.2020 | LT | 15.07.2020 | LV | 15.07.2020 | MC | 15.07.2020 | MK | 15.07.2020 | MT | 15.07.2020 | NL | 15.07.2020 | PL | 15.07.2020 | RO | 15.07.2020 | RS | 15.07.2020 | SE | 15.07.2020 | SI | 15.07.2020 | SK | 15.07.2020 | SM | 15.07.2020 | TR | 15.07.2020 | IE | 17.09.2020 | LU | 17.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | BG | 15.10.2020 | NO | 15.10.2020 | GR | 16.10.2020 | IS | 15.11.2020 | PT | 16.11.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 17.09.2013 | |
AL | 15.07.2020 | ||
AT | 15.07.2020 | ||
CY | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
MT | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 17.09.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 17.09.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
IE | 17.09.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/27] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 15.07.2020 | |
DK | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 15.07.2020 | |
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 15.07.2020 | |
LT | 15.07.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2007002926 (ACCURAY INC [US], et al) [A] 1-10,20* the whole document *; | [A]US2008002811 (ALLISON JOHN W [US]) [A] 1-10,20 * paragraphs [0042] , [0 62]; figures 1-6 *; | [XY]US2012035462 (MAURER JR CALVIN R [US], et al) [X] 1-3,7,8,20 * paragraphs [0029] , [0044] - [0049]; figures 1-5; claims 1-9 * [Y] 4-6,9,10; | [Y]WO2012069965 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [Y] 4-6,9,10 * page 5, line 22 - line 27; figures 1,2; claims 2,3 * |