EP2858438 - PROCÉDÉ DE COMMANDE DE COMMUNICATION, SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL, STATION DE BASE SANS FIL ET TERMINAL UTILISATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 09.07.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 02.11.2018 | Rejet de la demande | publié le 05.12.2018 [2018/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NTT DOCOMO, INC. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [2015/15] | Inventeur(s) | 01 /
NAGATA, Satoshi c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO INC. SANNO PARK TOWER 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
KISHIYAMA, Yoshihisa c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO INC. SANNO PARK TOWER 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [2015/15] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13801003.8 | 30.05.2013 | WO2013JP65056 | Numéro de priorité, date | JP20120127184 | 04.06.2012 Format original publié: JP 2012127184 | [2015/15] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013183542 | Date: | 12.12.2013 | Langue: | JA | [2013/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2858438 | Date: | 08.04.2015 | Langue: | EN | [2015/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.12.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.04.2016 | Classification | IPC: | H04W72/04, H04J11/00, H04W92/20, H04L5/00, H04L5/14 | [2015/52] | CPC: |
H04L5/0053 (EP,US);
H04L5/0035 (EP,US);
H04L5/0073 (EP,US);
H04L5/0085 (EP,US);
H04L5/0092 (EP,US);
H04L5/14 (US);
|
Précédent IPC [2015/15] | H04W72/04, H04J11/00, H04W92/20 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/15] | Titre | Allemand: | KOMMUNIKATIONSSTEUERUNGSVERFAHREN, DRAHTLOSES KOMMUNIKATIONSSYSTEM, DRAHTLOSE BASISSTATION UND BENUTZERENDGERÄT | [2015/15] | Anglais: | COMMUNICATION CONTROL METHOD, WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, WIRELESS BASE STATION AND USER TERMINAL | [2015/15] | Français: | PROCÉDÉ DE COMMANDE DE COMMUNICATION, SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL, STATION DE BASE SANS FIL ET TERMINAL UTILISATEUR | [2015/15] | Entrée dans la phase régionale | 10.12.2014 | Traduction produite | 10.12.2014 | Taxe nationale de base payée | 10.12.2014 | Taxe de recherche payée | 10.12.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.12.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/15] | 10.11.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2018 | Date des procédures orales | 22.06.2018 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 10.07.2018 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2018/49] | 10.07.2018 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2018/49] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18174012.7 / EP3383115 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.01.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2010080139 (PALANKI RAVI [US], et al); |