Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 26.07.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2017/48] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2014 | Taxe nationale de base payée | | 19.12.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 19.12.2014 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2017 | 05   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 08.07.2015 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 08.07.2015 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20141219 | | Date de l'événement: | 08.07.2015 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Date de l'événement: | 12.08.2015 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | JAKOB, MARTIN | | Date de l'événement: | 12.08.2015 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | RUPPERT, MARCEL | | Date de l'événement: | 09.12.2015 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 08.06.2016 | | Description de l'événement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | CELANESE SALES GERMANY GMBH | | Date de l'événement: | 15.03.2017 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20170217 | | Date de l'événement: | 29.11.2017 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20170628 | | Date de l'événement: | 05.06.2015 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 27.10.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |