EP2890723 - DISPERSIONS DE POLYMÈRE AYANT UNE DISTRIBUTION MULTIMODALE DE LA TAILLE DES PARTICULES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.10.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.10.2017 | Demande réputée retirée | publié le 29.11.2017 [2017/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Celanese Sales Germany GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach / DE | [2016/23] |
Précédent [2015/28] | Pour tous les Etats désignés Celanese Emulsions GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach (Taunus) / DE | Inventeur(s) | 01 /
JAKOB, Martin Freiherr-vom-Stein-Str. 35 65779 Kelkheim / DE | 02 /
RUPPERT, Marcel Grosse Nelkenstrasse 28 60488 Frankfurt Am Main / DE | [N/P] |
Précédent [2015/28] | 01 /
JAKOB, Martin Freiherr-vom-Stein-Str. 35 65779 Kelkheim / DE | ||
02 /
RUPPERT, Marcel Voltastrasse 69a 60486 Frankfurt Am Main / DE | Mandataire(s) | Herr, Ulrike Maria, et al Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Prinzregentenstraße 68 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/28] | Hupfer, Bernd Celanese GmbH IP-EU Am Unisys-Park 1 DE-65843 Sulzbach (Taunus) / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13801717.3 | 28.08.2013 | WO2013IB02486 | Numéro de priorité, date | US201261695640P | 31.08.2012 Format original publié: US 201261695640 P | [2015/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014033545 | Date: | 06.03.2014 | Langue: | EN | [2014/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2890723 | Date: | 08.07.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.03.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.03.2014 | Classification | IPC: | C08F2/24 | [2015/28] | CPC: |
C08F2/28 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/28] | Titre | Allemand: | POLYMERDISPERSIONEN MIT EINER MULTIMODALEN TEILCHENGRÖSSENVERTEILUNG | [2015/28] | Anglais: | POLYMER DISPERSIONS HAVING MULTIMODAL PARTICLE SIZE DISTRIBUTION | [2015/28] | Français: | DISPERSIONS DE POLYMÈRE AYANT UNE DISTRIBUTION MULTIMODALE DE LA TAILLE DES PARTICULES | [2015/28] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2014 | Taxe nationale de base payée | 19.12.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/28] | 16.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.06.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/48] | 26.07.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/48] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.02.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2017 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [IA]EP1510529 (CELANESE EMULSIONS GMBH [DE]) [I] 1-20,29-31 * example -; claim - * * paragraph [0098] - paragraph [0099] * [A] 21-28; | [IA]DE19739936 (CLARIANT GMBH [DE]) [I] 1-20,29-31 * example -; claim - * * page 5, line 24 - line 32 * [A] 21-28 | Examen | JP2002069105 | par le demandeur | US685281 | US2005043463 | US4104220 | US4111877 | US4219454 | US4319032 | US4599417 | US5208285 |