EP2901176 - CAPTEUR OPTOÉLECTRONIQUE POUR DÉTECTER UNE OU PLUSIEURS CARACTÉRISTIQUES D'UN OBJET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.03.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Datalogic IP Tech S.r.l. Via San Vitalino 13 40012 Calderara di Reno (BO) / IT | [2020/01] |
Précédent [2015/32] | Pour tous les Etats désignés Datalogic IP Tech S.r.l. Via San Vitalino 13 Calderara di Reno (BO) / IT | Inventeur(s) | 01 /
FABBRI, Alberto Viale Antonio Gramsci 8 I-40053 Bazzano (Bologna) / IT | 02 /
BRANCALEONI, Maurizio Via Garibaldi 16 I-40055 Castenaso (Bologna) / IT | 03 /
LOCARNI, Andrea Via Benassi 61 I-40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) / IT | [2015/32] | Mandataire(s) | Crugnola, Pietro, et al Luppi Intellectual Property Srl Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | [2020/20] |
Précédent [2015/32] | Persi, Patrizia Luppi Crugnola & Partners S.r.L. Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 13801790.0 | 26.09.2013 | [2020/20] | WO2013IB58873 | Numéro de priorité, date | IT2012MO00235 | 27.09.2012 Format original publié: IT MO20120235 | [2015/32] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014049544 | Date: | 03.04.2014 | Langue: | EN | [2014/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2901176 | Date: | 05.08.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2901176 | Date: | 13.05.2020 | Langue: | EN | [2020/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.04.2014 | Classification | IPC: | G01S17/02, G01B5/02, G01D13/00, G02F1/00 | [2015/32] | CPC: |
G01S17/04 (EP,US);
G01D5/3473 (US);
G01S7/4813 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OPTOELEKTRONISCHER SENSOR ZUR ERFASSUNG EINER ODER MEHRERER EIGENSCHAFTEN EINES OBJEKTS | [2020/04] | Anglais: | OPTOELECTRONIC SENSOR FOR DETECTING ONE OR MORE FEATURES OF AN OBJECT | [2015/32] | Français: | CAPTEUR OPTOÉLECTRONIQUE POUR DÉTECTER UNE OU PLUSIEURS CARACTÉRISTIQUES D'UN OBJET | [2015/32] |
Précédent [2015/32] | OPTOELEKTRONISCHER SENSOR ZUR ERFASSUNG EINER ODER MEHRERER VON EIGENSCHAFTEN EINES OBJEKTS | Entrée dans la phase régionale | 27.04.2015 | Taxe nationale de base payée | 27.04.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.04.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/32] | 30.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 14.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.12.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 06.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 06.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.02.2018 | Opposition(s) | 16.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.09.2013 | AL | 13.05.2020 | AT | 13.05.2020 | CY | 13.05.2020 | CZ | 13.05.2020 | DK | 13.05.2020 | EE | 13.05.2020 | ES | 13.05.2020 | FI | 13.05.2020 | HR | 13.05.2020 | IT | 13.05.2020 | LT | 13.05.2020 | LV | 13.05.2020 | MC | 13.05.2020 | MK | 13.05.2020 | MT | 13.05.2020 | NL | 13.05.2020 | PL | 13.05.2020 | RO | 13.05.2020 | RS | 13.05.2020 | SE | 13.05.2020 | SI | 13.05.2020 | SK | 13.05.2020 | SM | 13.05.2020 | TR | 13.05.2020 | BG | 13.08.2020 | NO | 13.08.2020 | GR | 14.08.2020 | IS | 13.09.2020 | PT | 14.09.2020 | GB | 26.09.2020 | IE | 26.09.2020 | LU | 26.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | FR | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 26.09.2013 | |
AL | 13.05.2020 | ||
AT | 13.05.2020 | ||
CY | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
MT | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
TR | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
GB | 26.09.2020 | ||
IE | 26.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
TR | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
GB | 26.09.2020 | ||
IE | 26.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/38] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
GB | 26.09.2020 | ||
IE | 26.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
IE | 26.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/35] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/27] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 13.05.2020 | |
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 13.05.2020 | |
LT | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 13.05.2020 | |
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 13.09.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4282430 (HATTEN HIDEAKI, et al) [Y] 1-15 * figures 1,2 * * abstract * * column 2, line 63 - line 67 *; | [XI]JPH07301740 (CANON KK) [X] 1 * abstract * [I] 2-15; | [Y]US2006139907 (YEN GEORGE [TW]) [Y] 1-15 * figures 1,7 ** abstract *; | [Y]EP2221643 (LEUZE ELECTRONIC GMBH & CO KG [DE]) [Y] 1-15 * figures 3,4 * * abstract * | Examen | US5627531 |