EP2920896 - ÉTALONNAGE D'UN ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS D'ANTENNE AU MOYEN DE SIGNAUX DE TRAFIC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.07.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2017/38] |
Précédent [2015/39] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
MCGOWAN, Neil 5 Kearnsley Way Stittsville Ottawa, Ontario K2S1G8 / CA | 02 /
DA SILVEIRA, Marthinus Willem 7 Cloutier Street Nepean Ottawa, Ontario K2J4T4 / CA | 03 /
HO, Tan 726 Tramontana Place Stittsville Ottawa, Ontario K2S0E7 / CA | [2015/39] | Mandataire(s) | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2017/38] | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | ||
Précédent [2015/39] | Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13802443.5 | 12.11.2013 | [2015/39] | WO2013IB60066 | Numéro de priorité, date | US201213677781 | 15.11.2012 Format original publié: US201213677781 | [2015/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014076630 | Date: | 22.05.2014 | Langue: | EN | [2014/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2920896 | Date: | 23.09.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2920896 | Date: | 20.09.2017 | Langue: | EN | [2017/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2014 | Classification | IPC: | H04B17/12, H04B7/06, H04L25/03, H04W72/04, H04W72/08, H04W88/08 | [2017/24] | CPC: |
H04B17/12 (EP,US);
H04W72/541 (US);
H04W72/044 (US);
H04W72/0446 (US);
H04B7/06 (EP,US);
H04L25/03949 (US);
H04W88/08 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/39] | H04B17/00, H04B7/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/39] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANTENNENGRUPPENKALIBRIERUNG MIT VERKEHRSSIGNALEN | [2015/39] | Anglais: | ANTENNA ARRAY CALIBRATION USING TRAFFIC SIGNALS | [2015/39] | Français: | ÉTALONNAGE D'UN ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS D'ANTENNE AU MOYEN DE SIGNAUX DE TRAFIC | [2015/39] | Entrée dans la phase régionale | 27.04.2015 | Taxe nationale de base payée | 27.04.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.04.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/39] | 18.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 21.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.05.2017 | Opposition(s) | 21.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.11.2013 | AL | 20.09.2017 | AT | 20.09.2017 | CY | 20.09.2017 | CZ | 20.09.2017 | DK | 20.09.2017 | EE | 20.09.2017 | ES | 20.09.2017 | FI | 20.09.2017 | HR | 20.09.2017 | IT | 20.09.2017 | LT | 20.09.2017 | LV | 20.09.2017 | MC | 20.09.2017 | MK | 20.09.2017 | PL | 20.09.2017 | PT | 20.09.2017 | RO | 20.09.2017 | RS | 20.09.2017 | SE | 20.09.2017 | SI | 20.09.2017 | SK | 20.09.2017 | SM | 20.09.2017 | TR | 20.09.2017 | IE | 12.11.2017 | LU | 12.11.2017 | MT | 12.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | FR | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | BG | 20.12.2017 | NO | 20.12.2017 | GR | 21.12.2017 | IS | 20.01.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 12.11.2013 | |
AT | 20.09.2017 | ||
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MK | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
PT | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
TR | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2020/16] | HU | 12.11.2013 | |
AT | 20.09.2017 | ||
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MK | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
TR | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 12.11.2013 | |
AT | 20.09.2017 | ||
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MK | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 12.11.2013 | |
AT | 20.09.2017 | ||
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 12.11.2013 | |
AT | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 12.11.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
MT | 12.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/41] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
LU | 12.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/33] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 20.09.2017 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
IT | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 20.09.2017 | |
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | FI | 20.09.2017 | |
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | FI | 20.09.2017 | |
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 20.09.2017 | |
LT | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 20.09.2017 | |
LT | 20.09.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 20.09.2017 | |
NO | 20.12.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO03090386 (SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC [CA], et al); | [A]WO2010038227 (ALVARION LTD [IL], et al) |