18.11.2020
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
27.01.2020
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
19.12.2019
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
05.12.2019
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
05.12.2019
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
05.12.2019
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
4
05.12.2019
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
5
05.12.2019
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
26.07.2019
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
26.07.2019
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
26.07.2019
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
26.07.2019
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
42
26.07.2019
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
43
03.07.2019
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
19.06.2019
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
19.06.2019
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
01.04.2019
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
21.03.2019
Annexes relatives à des données clients
Recherche / Examen
6
21.03.2019
Dépôt concernant un changement de nom du demandeur
Recherche / Examen
2
04.03.2019
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
04.03.2019
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
4
04.03.2019
Revendications
Recherche / Examen
3
04.03.2019
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
04.03.2019
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
12.11.2018
Annexe à la notification
Recherche / Examen
5
12.11.2018
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
20.06.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
20.06.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
13.06.2018
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
3
01.03.2018
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
01.03.2018
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
23.11.2017
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
23.11.2017
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
1
23.11.2017
Revendications
Recherche / Examen
3
23.11.2017
Description
Recherche / Examen
1
23.11.2017
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
5
07.11.2017
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
28.09.2017
Dépôt concernant un transfert de droits (demandeur)
Recherche / Examen
3
02.08.2017
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
02.08.2017
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
19.06.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
19.06.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
11.05.2017
Dépôt concernant la représentation
Recherche / Examen
2
23.03.2017
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
4
24.11.2016
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
24.11.2016
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
15.08.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
15.08.2016
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
15.08.2016
Résultats de la recherche de priorité
Recherche / Examen
7
15.08.2016
Réponse à la demande de copie des résultats de la recherche de priorité
Recherche / Examen
1
02.08.2016
Demande de copie des résultats de la recherche(priorité)
Recherche / Examen
1
21.06.2016
Bordereau de règlement de taxes et frais
Recherche / Examen
1
20.06.2016
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
5
20.06.2016
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
8
20.06.2016
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
3
20.06.2016
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
3
20.06.2016
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
6
11.12.2015
Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande
Recherche / Examen
1
25.11.2015
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
1
25.11.2015
Avis relatif au rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
5
25.11.2015
Informations sur la stratégie de recherche
Recherche / Examen
1
25.11.2015
Rapport supplémentaire de recherche européen
Recherche / Examen
4
23.06.2015
Bordereau de règlement de taxes et frais
Recherche / Examen
1
08.06.2015
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
2
08.06.2015
Rapport partiel de recherche européen
Recherche / Examen
5
04.03.2015
Notification relative à la publication à venir
Recherche / Examen
2
11.02.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
11.02.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
11.02.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
05.01.2015
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
8
05.01.2015
Traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
18
12.12.2014
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
12.12.2014
Abrégé
Recherche / Examen
1
12.12.2014
Abrégé
Recherche / Examen
1
12.12.2014
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
8
12.12.2014
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
33
12.12.2014
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
54
12.12.2014
Dessins modifiés déposés après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
10
12.12.2014
Revendications
Recherche / Examen
9
12.12.2014
Description
Recherche / Examen
34
12.12.2014
Dessins
Recherche / Examen
10
12.12.2014
Questions concernant la demande
Recherche / Examen
1
12.12.2014
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
24.10.2014
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
3
18.03.2014
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
42
19.12.2013
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
19.12.2013
Copie de la traduction du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
19.12.2013
Pamphlet de la publication internationale
Recherche / Examen
40