08.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.08.2022 [2022/32] |
01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
24.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.07.2022 [2022/30] |
10.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.07.2022 [2022/28] |
03.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.07.2022 [2022/27] |
27.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.06.2022 [2022/26] |
14.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.06.2021 [2021/24] |
16.04.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.05.2021 [2021/20] |
12.03.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.04.2021 [2021/15] |
05.03.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.04.2021 [2021/14] |
26.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.03.2021 [2021/13] |
19.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.03.2021 [2021/12] |
12.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.03.2021 [2021/11] |
05.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.03.2021 [2021/10] |
20.11.2020 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 23.12.2020 [2020/52] |
06.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.12.2020 [2020/50] |
30.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.12.2020 [2020/49] |
23.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.11.2020 [2020/48] |
16.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.11.2020 [2020/47] |
28.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.09.2020 [2020/40] |
21.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.09.2020 [2020/39] |
14.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.08.2020 [2020/35] |
10.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
13.12.2019 |
Délivrance (prévue) |
publié le 15.01.2020 [2020/03] |
07.12.2019 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
28.10.2019 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
28.10.2019 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
25.07.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
28.06.2019 |
Changement - classification |
publié le 31.07.2019 [2019/31] |
28.06.2019 |
Changement - classification |
publié le 31.07.2019 [2019/31] |
25.06.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.03.2019 |
Changement - demandeur |
publié le 01.05.2019 [2019/18] |
08.03.2019 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
21.11.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
23.06.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.06.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
13.03.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
12.12.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
03.11.2017 |
Changement - demandeur |
publié le 06.12.2017 [2017/49] |
11.08.2017 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
23.06.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.04.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
05.12.2016 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
25.11.2016 |
Premier rapport d'examen |
|
22.07.2016 |
Modification par le demandeur |
|
30.06.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.11.2015 |
Changement - classification |
publié le 23.12.2015 [2015/52] |
20.11.2015 |
Changement - classification |
publié le 23.12.2015 [2015/52] |
20.11.2015 |
Changement - date du rapport complémentaire de recherche |
publié le 23.12.2015 [2015/52] |
21.08.2015 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 23.09.2015 [2015/39] |
29.06.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.06.2015 |
Changement - classification |
publié le 08.07.2015 [2015/28] |
05.06.2015 |
Changement - classification |
publié le 08.07.2015 [2015/28] |
27.02.2015 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 01.04.2015 [2015/14] |
27.02.2015 |
Requête en examen présentée |
publié le 01.04.2015 [2015/14] |
26.02.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.02.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.12.2014 |
Modification par le demandeur |
|
13.12.2014 |
Changement - mandataire |
|
13.12.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
08.01.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.12.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|