EP2854430 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES ANOMALIES D'UN TERMINAL CLIENT PROXY D'APPLICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.11.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.12.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Device Co., Ltd. B2-5 of Nanfang Factory No.2 of Xincheng Road Songshan Lake Science and Technology Industrial Zone Dongguan, Guangdong 523808 / CN | [2019/18] |
Précédent [2017/49] | Pour tous les Etats désignés Huawei Device (Dongguan) Co., Ltd. B2-5 of Nanfang Factory No.2 of Xincheng Road Songshan Lake Science and Technology Industrial Zone Dongguan, Guangdong 523808 / CN | ||
Précédent [2015/14] | Pour tous les Etats désignés Huawei Device Co., Ltd. Building B2 Huawei Industrial Base Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
JIN, Hui Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
WANG, Lei Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
FAN, Shunan Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2015/14] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2020/03] |
Précédent [2015/14] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13804333.6 | 17.06.2013 | [2020/03] | WO2013CN77307 | Numéro de priorité, date | CN201210201580 | 15.06.2012 Format original publié: CN201210201580 | [2015/14] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013185642 | Date: | 19.12.2013 | Langue: | ZH | [2013/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2854430 | Date: | 01.04.2015 | Langue: | EN | [2015/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2854430 | Date: | 15.01.2020 | Langue: | EN | [2020/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 19.12.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.2015 | Classification | IPC: | H04W8/02, H04L29/08, H04L12/24, H04W4/00, H04L29/12, H04W4/20, H04W4/50, H04L12/26 | [2019/31] | CPC: |
H04L43/10 (EP,US);
H04L43/0817 (EP,US);
H04L67/145 (EP,US);
H04L67/564 (US);
H04W4/20 (EP);
H04W4/50 (EP,US);
H04L2101/668 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/28] | H04W8/02, H04L29/08, H04W76/04, H04L12/24, H04W4/00, H04L29/12, H04W4/20 | ||
Précédent IPC [2015/14] | H04W8/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/14] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERARBEITUNG VON ABNORMALITÄTEN EINES PROXY-CLIENT-ENDGERÄTS | [2015/14] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING ABNORMALITY OF APPLICATION PROXY CLIENT TERMINAL | [2015/14] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES ANOMALIES D'UN TERMINAL CLIENT PROXY D'APPLICATION | [2015/14] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.2014 | Traduction produite | 12.12.2014 | Taxe nationale de base payée | 12.12.2014 | Taxe de recherche payée | 12.12.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/14] | 20.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.11.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 26.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.12.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.11.2016 | Opposition(s) | 16.10.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.06.2013 | AL | 15.01.2020 | AT | 15.01.2020 | CY | 15.01.2020 | CZ | 15.01.2020 | DK | 15.01.2020 | EE | 15.01.2020 | ES | 15.01.2020 | FI | 15.01.2020 | HR | 15.01.2020 | IT | 15.01.2020 | LT | 15.01.2020 | LV | 15.01.2020 | MC | 15.01.2020 | MK | 15.01.2020 | MT | 15.01.2020 | NL | 15.01.2020 | PL | 15.01.2020 | RO | 15.01.2020 | RS | 15.01.2020 | SE | 15.01.2020 | SI | 15.01.2020 | SK | 15.01.2020 | SM | 15.01.2020 | TR | 15.01.2020 | BG | 15.04.2020 | NO | 15.04.2020 | GR | 16.04.2020 | IS | 15.05.2020 | PT | 07.06.2020 | IE | 17.06.2020 | LU | 17.06.2020 | BE | 30.06.2020 | CH | 30.06.2020 | LI | 30.06.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 17.06.2013 | |
AL | 15.01.2020 | ||
AT | 15.01.2020 | ||
CY | 15.01.2020 | ||
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
MT | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
IE | 17.06.2020 | ||
LU | 17.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 17.06.2013 | |
AT | 15.01.2020 | ||
CY | 15.01.2020 | ||
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
MT | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
IE | 17.06.2020 | ||
LU | 17.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
IE | 17.06.2020 | ||
LU | 17.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
IE | 17.06.2020 | ||
LU | 17.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
IE | 17.06.2020 | ||
LU | 17.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
LU | 17.06.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 15.01.2020 | |
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 15.01.2020 | |
DK | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 15.01.2020 | |
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 15.01.2020 | |
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/36] | FI | 15.01.2020 | |
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 15.01.2020 | |
NL | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
Précédent [2020/33] | NL | 15.01.2020 | Citations: | Recherche | [A]US2010216434 (MARCELLINO CHRIS [US], et al) [A] 1-9,15-23,26 * the whole document *; | [XI]US2011093844 (YANG HAN ZHEN [CA], et al) [X] 1,7,15,21,26 * paragraphs [0010] - [0025] - [0 32] - [0061]; figures 1-7 * [I] 2-6,8,9,16-20,22,23; | [A]CN102395119 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-9,15-23,26* the whole document * | Recherche internationale | [A]US2005228848 (THURSTON STACY D [US], et al); | [A]CN102223257 (MO YAJING); | [X]CN102395119 (HUAWEI TECH CO LTD) | Examen | CN102395119 | US2013124618 |