EP2917016 - PROCÉDÉ DE MOULAGE ET MACHINE DE MOULAGE POUR STRUCTURES TUBULAIRES ET SOLIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.09.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2018 | Demande réputée retirée | publié le 31.10.2018 [2018/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés McNeight, David Leslie Brow Top Lees Lane Wilmslow, Cheshire SK9 2LR / GB | [2016/44] |
Précédent [2015/38] | Pour tous les Etats désignés Crorme Limited Brow Top Lees Lane Wilmslow, Cheshire SK9 2LR / GB | Inventeur(s) | 01 /
ORME, Chesney Richard Lapwing Farm Clayholes Road Kettleshulme Cheshire SK23 7EJ / GB | [2015/38] | Mandataire(s) | TLIP Limited Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2015/38] | TLIP Limited Leeds Innovation Centre 103 Clarendon Road Leeds LS2 9DF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13808162.5 | 12.11.2013 | [2015/38] | WO2013GB00483 | Numéro de priorité, date | GB20120020322 | 12.11.2012 Format original publié: GB 201220322 | [2015/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014072675 | Date: | 15.05.2014 | Langue: | EN | [2014/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2917016 | Date: | 16.09.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.05.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.05.2014 | Classification | IPC: | B29C47/24, B29C47/86, B29B17/02, B29C47/12 | [2015/38] | CPC: |
B29C48/06 (EP,US);
B29B13/022 (US);
B29B17/02 (EP,US);
B29C41/04 (US);
B29C41/36 (US);
B29C41/46 (US);
B29C41/52 (US);
B29C48/09 (EP,US);
B29C48/33 (EP,US);
B29C48/87 (EP,US);
B29B17/0026 (EP,US);
B29B2017/0203 (EP,US);
B29B2017/0241 (EP,US);
B29C48/0022 (EP,US);
B29C48/023 (EP,US);
B29C48/301 (EP,US);
B29L2023/22 (US);
Y02W30/52 (EP,US);
Y02W30/62 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] | Titre | Allemand: | FORMVERFAHREN UND FORMMASCHINE FÜR FESTE UND RÖHRENFÖRMIGE STRUKTUREN | [2015/38] | Anglais: | MOULDING METHOD AND MOULDING MACHINE FOR SOLID AND TUBULAR STRUCTURES | [2015/38] | Français: | PROCÉDÉ DE MOULAGE ET MACHINE DE MOULAGE POUR STRUCTURES TUBULAIRES ET SOLIDES | [2015/38] | Entrée dans la phase régionale | 12.06.2015 | Taxe nationale de base payée | 12.06.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.06.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.06.2015 | Requête en examen déposée [2015/38] | 05.04.2016 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 13.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.06.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/44] | 27.06.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/44] | Requête en poursuite de la procédure de: | 13.06.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.06.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.06.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2015 | 03   M06   Taxe payée le   27.05.2016 | 30.11.2017 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPH08281766 (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND) [X] 1-6,11-13,16 * abstract * * figure 3 *; | [A]JPH10337729 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 16 * abstract * * figures 1-5 *; | [X]JP2002201796 (EKOPIA KK, et al) [X] 1,11,16 * abstract * * figure 6 *; | [A]EP1260346 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD [JP]) [A] 16 * abstract ** figures 1-3 *; | [XI]US6530765 (ZDRAHALA RICHARD J [US], et al) [X] 1,2,5-9,11,12,16 * abstract * * paragraph [0031] - paragraph [0032] * * figures 1-5 * [I] 3,4,13; | [A]US2008257794 (VALERIO THOMAS A [US]) [A] 16 * abstract * * figures 1-16 *; | [X]EP2136157 (DEMAR HEIWERKEN B V [NL]) [X] 1,6-11,14-16 * paragraph [0055] - paragraph [0062] * * figure 6 *; | [X]WO2011115510 (SEMENIVSKYI PAVLO [PL], et al) [X] 1,3,5-7,11,13,16 * abstract * * claims 13-23 * * figure 11 * | par le demandeur | GB2437938 |