EP2929127 - SYSTÈME DE SERRAGE/SCELLEMENT RADIAL ET SYSTÈME DE FORAGE LE COMPORTANT POUR LE FORAGE (SEMI)-CONTINU D'UN TROU DE FORAGE, PLATEFORME DE FORAGE COMPRENANT UN TEL SYSTÈME, ET PROCÉDÉ POUR CEUX-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CDS-IP B.V. Delftechpark 26 2628 XH Delft / NL | [2015/42] | Inventeur(s) | 01 /
NOORDSTRAND, Alexander Michaël Kazernestraat 48G NL-2514 CV 's-Gravenhage / NL | [2015/42] | Mandataire(s) | Verdijck, Gerardus, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2015/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13808263.1 | 05.12.2013 | [2015/42] | WO2013NL50876 | Numéro de priorité, date | NL20122009935 | 05.12.2012 Format original publié: NL 2009935 | [2015/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014088417 | Date: | 12.06.2014 | Langue: | EN | [2014/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2929127 | Date: | 14.10.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.06.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.06.2014 | Classification | IPC: | E21B33/08, E21B19/06, E21B19/10, E21B19/16 | [2015/42] | CPC: |
E21B19/06 (EP,US);
E21B19/10 (EP,US);
E21B19/16 (EP,US);
E21B19/24 (US);
E21B3/022 (EP,US);
E21B33/085 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/42] | Titre | Allemand: | RADIALES KLEMM-/DICHTUNGSSYSTEM UND BOHRSYSTEM DAMIT ZUR (HALB)KONTINUIERLICHEN BOHRUNG EINES BOHRLOCHS, BOHRGESTELL MIT SOLCH EINEM SYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR | [2015/42] | Anglais: | RADIAL CLAMPING/SEALING SYSTEM AND DRILLING SYSTEM PROVIDED THEREWITH FOR (SEMI)-CONTINUOUS DRILLING A BOREHOLE, DRILLING RIG COMPRISING SUCH SYSTEM, AND METHOD THERE FOR | [2015/42] | Français: | SYSTÈME DE SERRAGE/SCELLEMENT RADIAL ET SYSTÈME DE FORAGE LE COMPORTANT POUR LE FORAGE (SEMI)-CONTINU D'UN TROU DE FORAGE, PLATEFORME DE FORAGE COMPRENANT UN TEL SYSTÈME, ET PROCÉDÉ POUR CEUX-CI | [2015/42] | Entrée dans la phase régionale | 05.06.2015 | Taxe nationale de base payée | 05.06.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.06.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.06.2015 | Requête en examen déposée [2015/42] | 22.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.02.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/32] | 18.03.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/32] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.04.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2018 | 06   M06   Taxe payée le   27.02.2019 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XD]US6315051 (AYLING LAURENCE JOHN [GB]) [XD] 1,2,5,12,13,17* column 6, line 47 - column 7, line 11; figures 1,7; claim 1 *; | [X]WO0236928 (COUPLER DEVELOPMENTS LTD [GB]) [X] 1,2,5,12,13,17 * page 1; figures 1-15 *; | [XI]WO2011093716 (WEST DRILLING PRODUCTS AS [NO]) [X] 1,2,5,12,13,17 * page 8, line 23 - page 13, line 2; figures 1-7 * [I] 3,4,6-11,14-16,18-21 | par le demandeur | US2739790 | US5178215 | WO9951852 | US6315051 | US6591916 | WO2011093716 |