EP2931653 - PROCEDE PYROTECHNIQUE DE MISE A DISPOSITION D'HYDROGENE DE TRES GRANDE PURETE ET DISPOSITIF ASSOCIE. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.09.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ArianeGroup SAS Tour Cristal 7-11 Quai André Citroën 75015 Paris / FR | [2018/11] |
Précédent [2015/43] | Pour tous les Etats désignés HERAKLES Rue de Touban Les Cinq Chemins 33185 Le Haillan / FR | Inventeur(s) | 01 /
GOUDON, Jean-Philippe 8 allée des Cavaliers SCI Fragonard Bâtiment 7 F-94700 Maisons-Alfort / FR | 02 /
YVART, Pierre 52 rue Maurice Ravel F-91610 Ballancourt-Sur-Essonne / FR | 03 /
MANTELET, Fabrice 5 rue Rousselet F-75007 Paris / FR | 04 /
LESAGE, Frédéric 10 rue des Violettes F-91200 Athis-Mons / FR | [2015/43] | Mandataire(s) | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2015/43] | Le Roux, Martine, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 13818261.3 | 09.12.2013 | [2015/43] | WO2013FR52991 | Numéro de priorité, date | FR20120061946 | 12.12.2012 Format original publié: FR 1261946 | [2015/43] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014091127 | Date: | 19.06.2014 | Langue: | FR | [2014/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2931653 | Date: | 21.10.2015 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 19.06.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.06.2014 | Classification | IPC: | C01B3/06, C06B47/10 | [2015/43] | CPC: |
C01B3/065 (EP,US);
C01B3/0031 (US);
B01J19/24 (US);
C01B3/02 (US);
C06D5/06 (EP,US);
H01M8/0606 (US);
B01J2219/24 (US);
C01B2203/0405 (EP,US);
C01B2203/066 (EP,US);
C01B2203/82 (EP,US);
H01M2250/20 (US);
H01M2250/30 (US);
Y02B90/10 (US);
Y02E60/32 (EP,US);
Y02E60/36 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] | Titre | Allemand: | PYROTECHNISCHES VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON HOCHREINEM WASSERSTOFF UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG | [2015/43] | Anglais: | PYROTECHNIC PROCESS FOR PROVIDING VERY HIGHLY PURE HYDROGEN AND ASSOCIATED DEVICE | [2015/43] | Français: | PROCEDE PYROTECHNIQUE DE MISE A DISPOSITION D'HYDROGENE DE TRES GRANDE PURETE ET DISPOSITIF ASSOCIE. | [2015/43] | Entrée dans la phase régionale | 04.06.2015 | Taxe nationale de base payée | 04.06.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.06.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.06.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.06.2015 | Requête en examen déposée [2015/43] | 03.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.01.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/33] | 28.02.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/33] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.11.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2015 | 03   M06   Taxe payée le   25.02.2016 | 31.12.2019 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [IY]FR2906805 (SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES SA [FR]) [I] 1,6,8,9,11-14 * page 9, line 27 - page 10, line 20; figure 1; example 1 * [Y] 10,15-22; | [IY]US2007084879 (MCLEAN GERARD F [CA], et al) [I] 1-8,11-14 * paragraph [0106] - paragraph [0116]; table 1 * [Y] 15-22; | [Y]US2007065689 (EDLUND DAVID J [US]) [Y] 15-22 * paragraphs [0027] , [0045]; figure 6 *; | [Y]FR2930245 (SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES SA [FR]) [Y] 10 * claim 1 * | [Y] - Peter Häussinger ET AL, "Hydrogen, 3. Purification", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim, Germany, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, (20111015), doi:10.1002/14356007.o13_o04, ISBN 978-3-52-730673-2, XP055070696 [Y] 15-22 * page 329 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/14356007.o13_o04 | par le demandeur | EP1249427 | EP1405823 | EP1405824 | EP1496035 | EP2265545 | FR2906805 | WO2006067156 | FR2790751 | US2007084879 | - "Palladium-based alloy membranes for séparation of high purity hydrogen from hydrogen containing gas mixture", PLATINUM METAL REV., (2011), vol. 55, no. 1, pages 3 - 12 | - "Hydrogen, 3. Purification", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (20111015), vol. 18, pages 309 - 333 |