EP2875101 - PIÈGE À COKE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.06.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 31.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lummus Technology LLC 1515 Broad Street Bloomfield, NJ 07003-3096 / US | [2019/17] |
Précédent [2015/22] | Pour tous les Etats désignés Lummus Technology Inc. 1515 Broad Street Bloomfield NJ 07003-3096 / US | Inventeur(s) | 01 /
DE HAAN, Stephen 41 Mountainside Dr. Wayne, NJ 07470 / US | 02 /
TAM, Peter, Kin-Lee 7 Evergreen Row Armonk, NY 10504 / US | [2015/22] | Mandataire(s) | Osha BWB 2, rue de la Paix 75002 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2015/22] | Osha Liang 2, rue de la Paix 75002 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 13819522.7 | 11.07.2013 | [2019/36] | WO2013US50013 | Numéro de priorité, date | US201213554460 | 20.07.2012 Format original publié: US201213554460 | [2015/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014014731 | Date: | 23.01.2014 | Langue: | EN | [2014/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2875101 | Date: | 27.05.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.01.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2875101 | Date: | 04.09.2019 | Langue: | EN | [2019/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 23.01.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.03.2016 | Classification | IPC: | C10G9/16, C10G75/00 | [2015/22] | CPC: |
C10G9/20 (EP,CN,US);
C10G9/16 (EP,CN,KR,US);
B01D45/08 (KR);
C10G75/00 (EP,CN,US);
C10G2400/20 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOKSFÄNGER | [2015/22] | Anglais: | COKE CATCHER | [2015/22] | Français: | PIÈGE À COKE | [2015/22] | Entrée dans la phase régionale | 16.02.2015 | Taxe nationale de base payée | 16.02.2015 | Taxe de recherche payée | 16.02.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.02.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.2015 | Requête en examen déposée [2015/22] | 16.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.11.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.05.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 23.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 23.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.08.2017 | Opposition(s) | 05.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.07.2013 | AL | 04.09.2019 | AT | 04.09.2019 | CY | 04.09.2019 | DK | 04.09.2019 | EE | 04.09.2019 | HR | 04.09.2019 | LT | 04.09.2019 | LV | 04.09.2019 | MC | 04.09.2019 | MK | 04.09.2019 | MT | 04.09.2019 | RO | 04.09.2019 | RS | 04.09.2019 | SI | 04.09.2019 | SK | 04.09.2019 | SM | 04.09.2019 | BG | 04.12.2019 | GR | 05.12.2019 | IS | 05.01.2020 | PT | 06.01.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 11.07.2013 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 04.09.2019 | |
EE | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 04.09.2019 | |
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/11] | HR | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | LT | 04.09.2019 | |
BG | 04.12.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 04.09.2019 | Citations: | Recherche | [XI]US4348364 (GARTSIDE ROBERT J, et al) [X] 1,3,6,8 * column 2, line 51 - line 57; figure 2 * * column 5, line 1 - line 15 * * column 1, line 32 * * page 1, line 43 - line 44 * [I] 2,4,5,7,9-20; | [A]DE3217146 (KRUPP KOPPERS GMBH [DE]) [A] 1-20 * the whole document *; | [A]US5045176 (WALTERS PAUL W [US], et al) [A] 1-20 * the whole document *; | [A]US6237341 (KOIKE MASAMI [JP], et al) [A] 1-20* the whole document * | Recherche internationale | [A]US5922192 (ZIMMERMANN GERHARD [DE], et al); | [A]US2005261532 (STELL RICHARD C [US], et al); | [A]US2007108036 (SISKIN MICHAEL [US], et al); | [A]US2009114567 (MAXWELL JAMES F [US]); | [A]US2011226667 (LOTT ROGER K [CA], et al) | par le demandeur | US4348364 |