EP2877244 - DISPOSITIF DE TRAITEMENT COSMÉTIQUE À USAGE DOMESTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.07.2018 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2018 | Retrait de la demande | publié le 22.08.2018 [2018/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Syneron Beauty Ltd. P.O. Box 14 2069201 Yoqneam Illit / IL | [N/P] |
Précédent [2015/23] | Pour tous les Etats désignés Syneron Beauty Ltd. P.O. Box 14 20692 Yoqneam Illit / IL | Inventeur(s) | 01 /
FLYASH, Lion 2/11 Gannot Street 17512 Nazareth Illit / IL | 02 /
TANENBAUM, Fabian 63 Trafalgar Road Tenafly, New Jersey 07670 / IL | [2015/23] | Mandataire(s) | FRKelly Waterways House Grand Canal Quay Dublin D02 PD39 / IE | [N/P] |
Précédent [2015/23] | O'Neill, Brian, et al FRKelly 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13822583.4 | 22.07.2013 | WO2013IL00061 | Numéro de priorité, date | US201261675973P | 26.07.2012 Format original publié: US 201261675973 P | [2015/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2014016820 | Date: | 30.01.2014 | Langue: | EN | [2014/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2877244 | Date: | 03.06.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.01.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 25.06.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2016 | Classification | IPC: | A61N5/06, A61B5/01, A61H23/02, A61H7/00 | [2016/28] | CPC: |
A61N5/0616 (EP,US);
A61H23/02 (US);
A61B5/0059 (US);
A61B5/01 (US);
A61B5/0531 (US);
A61H23/0263 (EP,US);
A61H7/005 (EP,US);
A61N1/322 (EP,US);
A61B2018/00464 (EP,US);
A61B2018/00791 (EP,US);
A61B2018/00875 (EP,US);
A61H2201/10 (EP,US);
A61H2201/1664 (EP,US);
A61H2201/1666 (EP,US);
A61H2201/1671 (EP,US);
A61H2201/5005 (EP,US);
A61H2201/5064 (EP,US);
A61H2201/5071 (EP,US);
A61H2201/5092 (EP,US);
A61H2207/00 (EP,US);
A61H2230/505 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/23] | A61N5/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/02] |
Précédent [2015/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KOSMETISCHE BEHANDLUNGSVORRICHTUNG ZUR VERWENDUNG ZUHAUSE | [2015/23] | Anglais: | A HOME-USE COSMETIC TREATMENT DEVICE | [2015/23] | Français: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT COSMÉTIQUE À USAGE DOMESTIQUE | [2015/23] | Entrée dans la phase régionale | 26.02.2015 | Taxe nationale de base payée | 26.02.2015 | Taxe de recherche payée | Procédure d'examen | 03.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/02] | 06.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.07.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]US2008183252 (KHEN ROEE [IL]) [X] 1,4-7,12,13 * paragraphs [0016] - [0020] * [Y] 1,3,5 [I] 11; | [XYI]US2008221504 (AGHION JOSEPH [IL]) [X] 1,4-10 * paragraphs [0013] , [0023] - [0040] * [Y] 1,3,5[I] 2; | [Y]EP2258332 (YAN YONGXING [GB]) [Y] 1,3,5 * paragraphs [0029] - [0061]; figures 1-17 * | Recherche internationale | [A]US2007239142 (ALTSHULER GREGORY B [US], et al); | [Y]US2011144410 (KENNEDY JOHN [CA]); | [Y]US2011270274 (HULL JR RAYMOND J [US]) |