EP3154923 - PROCÉDÉ POUR LA PRÉPARATION DE PRÉCURSEURS DE 4-AMINODIPHÉNYLAMINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 09.03.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.11.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 09.03.2018 | Retrait de la demande | publié le 11.04.2018 [2018/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Duslo, A.S. Administrativna budova ev.c. 1236 927 03 Sala / SK | [2017/16] | Inventeur(s) | 01 /
BALKO, Jozef Cintorinska 1938 SK-927 05 Sala / SK | 02 /
VEGH, Zsolt Topolnica 37 SK-925 92 Topolnica / SK | [2017/16] | Mandataire(s) | Bachratá, Magdaléna, et al Krasovského 13 851 01 Bratislava / SK | [2017/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13824684.8 | 16.12.2013 | [2017/16] | WO2013SK50016 | Langue de dépôt | SK | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015094128 | Date: | 25.06.2015 | Langue: | EN | [2015/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3154923 | Date: | 19.04.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.06.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.06.2015 | Classification | IPC: | C07C9/02, C07C209/36, C07C209/38, C07C211/54 | [2017/16] | CPC: |
C07C209/02 (EP);
C07C209/36 (EP);
C07C209/38 (EP)
| C-Set: |
C07C209/02, C07C211/56 (EP);
C07C209/36, C07C211/54 (EP);
C07C209/38, C07C211/54 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/16] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 4-AMINODIPHENYLAMIN-VORLÄUFERN | [2017/16] | Anglais: | PROCESS FOR THE PREPARATION OF 4-AMINODIPHENYLAMINE PRECURSORS | [2017/16] | Français: | PROCÉDÉ POUR LA PRÉPARATION DE PRÉCURSEURS DE 4-AMINODIPHÉNYLAMINE | [2017/16] | Entrée dans la phase régionale | 04.07.2016 | Taxe nationale de base payée | 04.07.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.07.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.06.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.07.2016 | Requête en examen déposée [2017/16] | 30.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/15] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.11.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 18.07.2016 | 03   M06   Taxe payée le   20.10.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]CN102060714 ; | [I]WO9959956 (FLEXSYS AMERICA LP [US]) [I] 1-8 * example -; claim - *; | [A]EP1591438 (WANG NONGYUE [CN], et al) [A] 1-8 * example -; claim - *; | [AD]US5117063 (STERN MICHAEL K [US], et al) [AD] 1-8 * the whole document * | [I] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, Database accession no. 2011-H32484, XP002728746 & CN102060714 A 20110518 (UNIV TIANJIN) [I] 1-8 * abstract * |