EP2997522 - BANDE PROTECTRICE POUR CARTES BANCAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 20.03.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 20.03.2020 | Rejet de la demande | publié le 22.04.2020 [2020/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Skimprot, Limited Liability Company 16 Abagar Street j.k. Gorublyane 1138 Sofia / BG | [2016/12] | Inventeur(s) | 01 /
TSAPREV, Nikolay Marinov 11 Slavishte Street entrance B floor 5 app. 3 BG-1421 Sofia / BG | 02 /
CHOBANOV, Dimitar Ivanov j.k Mladost 4 block 439 entrance A app. 11 BG-1715 Sofia / BG | [2016/12] | Mandataire(s) | Manev, Kostadin Chanev Manev & Partners 73, Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 1463 Sofia / BG | [2016/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13830031.4 | 18.12.2013 | [2016/12] | WO2013BG00055 | Numéro de priorité, date | BG20130111466 | 13.05.2013 Format original publié: BG 11146613 | [2016/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014183174 | Date: | 20.11.2014 | Langue: | EN | [2014/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2997522 | Date: | 23.03.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2014 | Classification | IPC: | G06K19/06 | [2016/12] | CPC: |
G06K19/06196 (EP,RU,US);
G06K19/06187 (RU,US);
G07F7/0813 (EP,RU,US);
G07F7/086 (EP,RU,US);
G07F7/0866 (EP,RU,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Titre | Allemand: | SCHÜTZENDE STREIFEN FÜR BANKKARTEN | [2016/12] | Anglais: | PROTECTIVE STRIPE FOR BANK CARDS | [2016/12] | Français: | BANDE PROTECTRICE POUR CARTES BANCAIRES | [2016/12] | Entrée dans la phase régionale | 04.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 04.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/12] | 07.07.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.03.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.04.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 06.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.10.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.2019 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2020/17] | 13.12.2019 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2020/17] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.03.2017 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 25.04.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 06.06.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.06.2019 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US2006243791 (MCGEE CHRIS [US], et al) [X] 1 * paragraphs [0001] - [0013] - [0027] , [0030]; figure 3 *[A] 2; | [XA]WO2011115492 (VICAIR B V [NL], et al) [X] 1 * page 1, line 15 - page 3, line 20 * * page 5, lines 1-26 * * page 7, line 23 - page 8, line 31; figures 1-6 * [A] 2 | Examen | US2008305365 |