EP2864431 - COMPOSITIONS DE VINYLSILAZANE DURCIES À TEMPÉRATURE AMBIANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.09.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL, IS | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Texas Research International, Inc. 9063 Bee Caves Road Austin, TX 78733 / US | [2015/18] | Inventeur(s) | 01 /
BULLUCK, John W. 22212 Stow Circle Spicewood, Texas 78669 / US | [2015/18] | Mandataire(s) | Dummett Copp LLP 25 The Square Martlesham Heath Ipswich IP5 3SL / GB | [2016/47] |
Précédent [2015/18] | Gemmell, Peter Alan, et al Dummett Copp LLP 25 The Square Martlesham Heath Ipswich, Suffolk IP5 3SL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13836418.7 | 18.06.2013 | [2016/47] | WO2013US46320 | Numéro de priorité, date | US201213530211 | 22.06.2012 Format original publié: US201213530211 | [2015/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014042733 | Date: | 20.03.2014 | Langue: | EN | [2014/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2864431 | Date: | 29.04.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.03.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2864431 | Date: | 23.11.2016 | Langue: | EN | [2016/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 20.03.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.2015 | Classification | IPC: | C09D183/16, C08J3/24, C08K5/00, C08K5/09, C08K5/14 | [2015/48] | CPC: |
C09D183/16 (EP,US);
C08G77/62 (EP,US);
C08K5/0025 (EP,US);
C08K5/0091 (EP,US);
C08K5/09 (EP,US);
C08K5/098 (EP,US);
C08K5/14 (EP,US);
C08K5/549 (EP,US);
C08L83/16 (EP,US);
C09D183/04 (US)
(-)
| C-Set: |
C08K5/0025, C08L83/16 (US,EP);
C08K5/0091, C08L83/16 (US,EP);
C08K5/098, C08L83/16 (US,EP);
C08K5/14, C08L83/16 (EP,US); |
Précédent IPC [2015/18] | C09D183/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEI RAUMTEMPERATUR GEHÄRTETE VINYLSILAZANZUSAMMENSETZUNGEN | [2015/18] | Anglais: | ROOM TEMPERATURE CURED VINYL SILAZANE COMPOSITIONS | [2015/18] | Français: | COMPOSITIONS DE VINYLSILAZANE DURCIES À TEMPÉRATURE AMBIANTE | [2015/18] | Entrée dans la phase régionale | 19.11.2014 | Taxe nationale de base payée | 19.11.2014 | Taxe de recherche payée | 19.11.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.11.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.11.2014 | Requête en examen déposée [2015/18] | 13.05.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.06.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.10.2016 | Taxe de délivrance payée | 11.10.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.06.2016 | Opposition(s) | 24.08.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.06.2013 | AL | 23.11.2016 | AT | 23.11.2016 | BE | 23.11.2016 | CY | 23.11.2016 | CZ | 23.11.2016 | DK | 23.11.2016 | EE | 23.11.2016 | ES | 23.11.2016 | FI | 23.11.2016 | HR | 23.11.2016 | IT | 23.11.2016 | LT | 23.11.2016 | LV | 23.11.2016 | MC | 23.11.2016 | MK | 23.11.2016 | NL | 23.11.2016 | PL | 23.11.2016 | RO | 23.11.2016 | RS | 23.11.2016 | SE | 23.11.2016 | SI | 23.11.2016 | SK | 23.11.2016 | SM | 23.11.2016 | TR | 23.11.2016 | BG | 23.02.2017 | NO | 23.02.2017 | GR | 24.02.2017 | IS | 23.03.2017 | PT | 23.03.2017 | IE | 18.06.2017 | LU | 18.06.2017 | MT | 18.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 18.06.2013 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
TR | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
IE | 18.06.2017 | ||
LU | 18.06.2017 | ||
MT | 18.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 18.06.2013 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
IE | 18.06.2017 | ||
LU | 18.06.2017 | ||
MT | 18.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/48] | HU | 18.06.2013 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
IE | 18.06.2017 | ||
LU | 18.06.2017 | ||
MT | 18.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 18.06.2013 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
IE | 18.06.2017 | ||
LU | 18.06.2017 | ||
MT | 18.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
IE | 18.06.2017 | ||
LU | 18.06.2017 | ||
MT | 18.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
LU | 18.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 23.11.2016 | |
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/33] | AT | 23.11.2016 | |
DK | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/26] | AT | 23.11.2016 | |
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 23.11.2016 | Citations: | Recherche | [XAY]US2012156893 (OZAKI YUKI [JP], et al) [X] 1-3,5-8,12,13 * page 2, paragraphs 25-33 * * page 2, paragraph 43 - page 3, paragraph 46 * * page 3, paragraphs 48,53-55 * * page 4, paragraphs 64-66 * [A] 9,11 [Y] 4,10; | [XA]US5612414 (BECKER KURT J [US], et al) [X] 1,7,8,10,14,15 * column 16, line 51 - column 17, line 35 * * column 17, line 65 - column 18, line 41 * [A] 2-6,9,11-13; | [Y]US2010331487 (YANG YU [US], et al) [Y] 4,10 * page 1, paragraphs 8-17 * * page 4, paragraphs 50,54 * * page 7, paragraphs 76-80 * * page 1 *; | [A]US2009286086 (DIERDORF ANDREAS [DE], et al) [A] 1-15 * page 1, paragraphs 7,9-10 * * page 2, paragraphs 22-26 * | Recherche internationale | [X]US2009286086 (DIERDORF ANDREAS [DE], et al); | [Y]US2009092776 (BETZ WILLIAM R [US], et al) | par le demandeur | US2012156893 | US5612414 | US2010331487 | US2009286086 |