EP2903506 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE FOURNITURE DE SOINS DE PATIENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.09.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 20.09.2019 | Demande réputée retirée | publié le 23.10.2019 [2019/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Spacelabs Healthcare LLC 35301 SE Center St Snoqualmie, WA 98065 / US | [2015/33] | Inventeur(s) | 01 /
HILL, Tim 20103 178th Ave. NE Woodinville, WA 98072 / US | 02 /
JENSEN, Patrick, Scott 22263 NE 7th St. Sammamish, WA 98074 / US | 03 /
OWEN, James, M. 13112 184th Ave. NE Redmond, WA 98052 / US | 04 /
GILMAN, Jeffrey, Jay 20339 NE 34th Ct. Sammamish, WA 98074 / US | 05 /
HAYS, Roy 3504 E. Spruce St. Seattle, WA 98122 / US | 06 /
DUNDON, James 11928 SE 210th Pl. Kent, WA 98031 / US | [2015/33] | Mandataire(s) | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham, West Midlands B16 8QQ / GB | [N/P] |
Précédent [2015/33] | Wilson, Alan Stuart Barker Brettell LLP Medina Chambers Town Quay Southampton SO14 2AQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13843278.6 | 02.10.2013 | [2015/33] | WO2013US63087 | Numéro de priorité, date | US201261709883P | 04.10.2012 Format original publié: US 201261709883 P | [2015/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014055660 | Date: | 10.04.2014 | Langue: | EN | [2014/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2903506 | Date: | 12.08.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.04.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.12.2016 | Classification | IPC: | G06F19/00, A61B5/00 | [2017/01] | CPC: |
G16H10/60 (EP,CN,GB,US);
G16H40/67 (EP,US)
|
Précédent IPC [2015/33] | A61B5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/33] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON PATIENTENPFLEGE | [2015/33] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING PATIENT CARE | [2015/33] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE FOURNITURE DE SOINS DE PATIENT | [2015/33] | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2015 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2015 | Taxe de recherche payée | 24.03.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/33] | 30.06.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.01.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.05.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/43] | 17.06.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/43] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.01.2019 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2010056877 (FEIN GENE [US], et al) [A] 1-8,10-15 * paragraph [0026] - paragraph [0045] *; | [YA]WO2010126797 (ONEMEDNET CORP [US], et al) [Y] 9 * paragraph [0003] - paragraph [0021] * [A] 1-8,10-15; | [IY]US2012041783 (MCKEE JOHN HENRY [US], et al) [I] 1-8,10-15 * paragraph [0023] - paragraph [0074] * * figure 12 * [Y] 9; | [Y] - Anonymous, "Routing table", Wikipedia, (20121003), URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Routing_table&oldid=515747820, (20161121), XP055321398 [Y] 9 * the whole document * | [Y] - Anonymous, "Metrics (networking)", Wikipedia, (20120718), URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metrics_(networking)&oldid=502970743, (20161122), XP055321558 [Y] 9 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]US2008249376 (ZALESKI JOHN R [US]); | [Y]US2009099480 (SALGO PETER [US], et al); | [Y]US2010056875 (SCHOENBERG IDO [US], et al); | [Y]US2012209984 (GONZALEZ-BANOS HECTOR H [US], et al); | [Y]US2012232398 (ROHAM MASOUD [US], et al) |