EP2916710 - MÉTHODE ET APPAREIL DE BIOPSIE ET D'ÉCHOGRAPHIE POUR UNE ÉVALUATION DE CAVITÉS CORPORELLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.08.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 11.08.2017 | Demande réputée retirée | publié le 13.09.2017 [2017/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cross Bay Medical, Inc. 17141 Murphy Avenue Suite 5C Irvine, California 92614 / US | [2015/38] | Inventeur(s) | 01 /
ROY, Kelly, H. 29 W. Lamar Road Phoenix, Arizona 85013 / US | 02 /
BACICH, Steven, R. 20 Fairway Place Half Moon Bay, California 94019 / US | 03 /
VIDYARTHI, Piush 144 Peacock Drive San Rafael, California 94901 / US | 04 /
GURSKIS, Donnell, W. 816 Holly Road Belmont, California 94004 / US | 05 /
FONTANA, Cristiano, Danilo, Maria Via Matteotti 23 Assago I-20090 Milan / IT | [2015/38] | Mandataire(s) | Thoma, Michael Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/38] | Thoma, Michael Lorenz - Seidler - Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13853254.4 | 05.11.2013 | [2015/38] | WO2013US68527 | Numéro de priorité, date | US201261723114P | 06.11.2012 Format original publié: US 201261723114 P | US201313830202 | 14.03.2013 Format original publié: US201313830202 | [2015/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014074522 | Date: | 15.05.2014 | Langue: | EN | [2014/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2916710 | Date: | 16.09.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.05.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 15.05.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.2016 | Classification | IPC: | A61B1/00, A61B10/00 | [2015/38] | CPC: |
A61B10/0291 (EP,US);
A61B8/12 (EP,US);
A61B8/42 (EP,US);
A61B8/4416 (US);
A61B10/0283 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] | Titre | Allemand: | BIOPSIE- UND SONOGRAFIEVERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEURTEILUNG VON KÖRPERHÖHLEN | [2015/38] | Anglais: | BIOPSY AND SONOGRAPHY METHOD AND APPARATUS FOR ASSESSING BODILY CAVITIES | [2015/38] | Français: | MÉTHODE ET APPAREIL DE BIOPSIE ET D'ÉCHOGRAPHIE POUR UNE ÉVALUATION DE CAVITÉS CORPORELLES | [2015/38] | Entrée dans la phase régionale | 05.05.2015 | Taxe nationale de base payée | 05.05.2015 | Taxe de recherche payée | 05.05.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.05.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.05.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.05.2015 | Requête en examen déposée [2015/38] | 09.02.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/37] | 23.03.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2016 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2008045924 (COX TED R [US], et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US4742829 (LAW WING [US], et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]JPH0889504 (OLYMPUS OPTICAL CO) [A] 1-13 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]US8157745 (SCHOOT BENEDICTUS CHRISTIAAN [NL]); | [Y]US6669643 (DUBINSKY THEODORE J [US]); | [Y]US2008097470 (GRUBER WILLIAM H [US], et al); | [Y]US5879289 (YARUSH DON [US], et al); | [Y]US8221322 (WANG YANWEI [US], et al) |