EP2933465 - SYSTÈME DE SECOURS DE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE D'EAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.11.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.12.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hino Motors, Ltd. 3-1-1, Hinodai Hino-shi, Tokyo 191-8660 / JP | [2015/43] | Inventeur(s) | 01 /
NISHI, Takayuki c/o HINO MOTORS LTD. 1-1 Hinodai 3-chome Hino-shi Tokyo 191-8660 / JP | [2015/43] | Mandataire(s) | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [2015/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13862770.8 | 27.11.2013 | [2015/43] | WO2013JP06953 | Numéro de priorité, date | JP20120272190 | 13.12.2012 Format original publié: JP 2012272190 | [2015/43] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014091695 | Date: | 19.06.2014 | Langue: | JA | [2014/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2933465 | Date: | 21.10.2015 | Langue: | EN | [2015/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2933465 | Date: | 15.01.2020 | Langue: | EN | [2020/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.06.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.10.2016 | Classification | IPC: | F02D45/00, F01P11/16 | [2015/43] | CPC: |
F01P11/16 (EP,US);
F01P3/20 (US);
F01P7/16 (US);
F02D41/222 (EP,US);
G01K13/02 (US);
F02D2200/021 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SICHERUNGSSYSTEM FÜR EINEN WASSERTEMPERATURSENSOR | [2015/43] | Anglais: | WATER-TEMPERATURE-SENSOR BACKUP SYSTEM | [2015/43] | Français: | SYSTÈME DE SECOURS DE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE D'EAU | [2015/43] | Entrée dans la phase régionale | 30.06.2015 | Traduction produite | 30.06.2015 | Taxe nationale de base payée | 30.06.2015 | Taxe de recherche payée | 30.06.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.06.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.06.2015 | Requête en examen déposée [2015/43] | 28.02.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.12.2019 | Taxe de délivrance payée | 04.12.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.12.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.09.2019 | Opposition(s) | 16.10.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.11.2013 | AL | 15.01.2020 | AT | 15.01.2020 | CY | 15.01.2020 | CZ | 15.01.2020 | DK | 15.01.2020 | EE | 15.01.2020 | ES | 15.01.2020 | FI | 15.01.2020 | HR | 15.01.2020 | IT | 15.01.2020 | LT | 15.01.2020 | LV | 15.01.2020 | MC | 15.01.2020 | MK | 15.01.2020 | MT | 15.01.2020 | NL | 15.01.2020 | PL | 15.01.2020 | RO | 15.01.2020 | RS | 15.01.2020 | SE | 15.01.2020 | SI | 15.01.2020 | SK | 15.01.2020 | SM | 15.01.2020 | TR | 15.01.2020 | BG | 15.04.2020 | NO | 15.04.2020 | GR | 16.04.2020 | IS | 15.05.2020 | PT | 07.06.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 27.11.2013 | |
AL | 15.01.2020 | ||
AT | 15.01.2020 | ||
CY | 15.01.2020 | ||
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
MT | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 27.11.2013 | |
AT | 15.01.2020 | ||
CY | 15.01.2020 | ||
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
MT | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 15.01.2020 | |
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 15.01.2020 | |
DK | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 15.01.2020 | |
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 15.01.2020 | |
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/36] | FI | 15.01.2020 | |
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 15.01.2020 | |
NL | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
Précédent [2020/33] | NL | 15.01.2020 | Citations: | Recherche | [I]WO2012063113 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [I] 1-4* paragraphs [0005] - [0008] * | Recherche internationale | [Y]JP2004523735 (SMARTSIGNAL CORP.); | [Y]JP2007162775 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]JP2012102687 (TOYOTA MOTOR CORP) | par le demandeur | JP2012102687 |