EP2939119 - SURDIMENSIONNEMENT DYNAMIQUE POUR SYSTÈMES DE MÉMOIRE DE DONNÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.10.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Western Digital Technologies, Inc. 3355 Michelson Dr., Suite 100 Irvine, CA 92612 / US | [2015/45] | Inventeur(s) | 01 /
HORN, Robert, L. c/o Western Digital Technologies Inc. 3355 Michelson Drive Suite 100 Irvine, CA 92612 / US | [2015/45] | Mandataire(s) | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Précédent [2018/48] | Johnson, Richard Alan, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | ||
Précédent [2015/45] | Hill, Justin John Olswang LLP 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13866866.0 | 23.09.2013 | [2015/45] | WO2013US61242 | Numéro de priorité, date | US201213727150 | 26.12.2012 Format original publié: US201213727150 | [2015/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014105228 | Date: | 03.07.2014 | Langue: | EN | [2014/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2939119 | Date: | 04.11.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.07.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2939119 | Date: | 28.11.2018 | Langue: | EN | [2018/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.07.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.09.2016 | Classification | IPC: | G06F3/06, G06F12/02 | [2016/40] | CPC: |
G06F12/0246 (EP,US);
G06F3/0608 (EP,US);
G06F3/0638 (EP,US);
G06F3/0685 (EP,US);
G06F2212/7204 (EP,US);
G06F2212/7205 (EP,US);
G06F2212/7211 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/45] | G06F12/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/45] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DYNAMISCHE ÜBERVERSORGUNG FÜR DATENSPEICHERSYSTEME | [2015/45] | Anglais: | DYNAMIC OVERPROVISIONING FOR DATA STORAGE SYSTEMS | [2015/45] | Français: | SURDIMENSIONNEMENT DYNAMIQUE POUR SYSTÈMES DE MÉMOIRE DE DONNÉES | [2015/45] | Entrée dans la phase régionale | 14.07.2015 | Taxe nationale de base payée | 14.07.2015 | Taxe de recherche payée | 14.07.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.07.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.07.2015 | Requête en examen déposée [2015/45] | 03.03.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.07.2018 | Opposition(s) | 29.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.09.2013 | AL | 28.11.2018 | AT | 28.11.2018 | CY | 28.11.2018 | CZ | 28.11.2018 | DK | 28.11.2018 | EE | 28.11.2018 | ES | 28.11.2018 | FI | 28.11.2018 | HR | 28.11.2018 | IT | 28.11.2018 | LT | 28.11.2018 | LV | 28.11.2018 | MC | 28.11.2018 | MK | 28.11.2018 | MT | 28.11.2018 | PL | 28.11.2018 | RO | 28.11.2018 | RS | 28.11.2018 | SE | 28.11.2018 | SI | 28.11.2018 | SK | 28.11.2018 | SM | 28.11.2018 | TR | 28.11.2018 | BG | 28.02.2019 | NO | 28.02.2019 | GR | 01.03.2019 | IS | 28.03.2019 | PT | 28.03.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 23.09.2013 | |
AL | 28.11.2018 | ||
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
MT | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 23.09.2013 | |
AL | 28.11.2018 | ||
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 28.11.2018 | |
NO | 28.02.2019 | Citations: | Recherche | [A]US2011099320 (LUCAS GREGG S [US], et al) [A] 4,11 * paragraph [0015] - paragraph [0024] *; | [X]US2011264843 (HAINES JONATHAN W [US], et al) [X] 1-14 * paragraph [0030] - paragraph [0037]; figures 1-12 * * paragraph [0071] - paragraph [0091] *; | [A]US2012117309 (SCHUETTE FRANZ MICHAEL [US]) [A] 1-14* paragraph [0017] - paragraph [0018] *; | [X]WO2012148828 (LSI CORP [US], et al) [X] 1,8 * paragraph [0035] - paragraph [0055] * * paragraph [0116] - paragraph [0130] * | Recherche internationale | [A]US2005044332 (DE BREBISSON CYRILLE [US]); | [A]US2012210052 (NORMAN ROBERT [US]); | [X]WO2012148828 (LSI CORP [US], et al); | [Y]US2012303889 (COKER JONATHAN DARREL [US], et al); | [A] - SMART STORAGE SYSTEMS, "The Why And How Of SSD Over Provisioning", WHITE PAPER WP004, (201210), pages 3 - 4, URL: http://www.smartstoragesystems.com/pdfs/WP004OverProvisioningWhyHow.pdf, XP055275225 |