EP2982935 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE, PROCÉDÉ DE COMMANDE, PROGRAMME ET SUPPORT DE STOCKAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.11.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.12.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pioneer Corporation 28-8, Honkomagome 2-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-0021 / JP | [2017/01] |
Précédent [2016/06] | Pour tous les Etats désignés Pioneer Corporation 1-1 Shin-ogura Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TANABE, Manabu c/o PIONEER CORPORATION Kawagoe Plant. 25-1 Aza-Nishicho Yamada Kawagoe-shi Saitama 350-8555 / JP | 02 /
HASEGAWA, Hitoshi c/o PIONEER CORPORATION Kawagoe Plant. 25-1 Aza-Nishicho Yamada Kawagoe-shi Saitama 350-8555 / JP | [2016/06] | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | [2016/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13881337.3 | 01.04.2013 | [2016/06] | WO2013JP59882 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014162419 | Date: | 09.10.2014 | Langue: | JA | [2014/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2982935 | Date: | 10.02.2016 | Langue: | EN | [2016/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2982935 | Date: | 10.01.2018 | Langue: | EN | [2018/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 09.10.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.10.2016 | Classification | IPC: | G01C21/36 | [2016/47] | CPC: |
G01C21/3682 (EP);
G01C21/3644 (EP);
G01C21/365 (EP)
|
Précédent IPC [2016/06] | G01C21/26 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANZEIGEVORRICHTUNG, STEUERUNGSVERFAHREN, PROGRAMM UND SPEICHERMEDIUM | [2016/06] | Anglais: | DISPLAY DEVICE, CONTROL METHOD, PROGRAM, AND STORAGE MEDIUM | [2016/06] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE, PROCÉDÉ DE COMMANDE, PROGRAMME ET SUPPORT DE STOCKAGE | [2016/06] | Entrée dans la phase régionale | 16.10.2015 | Traduction produite | 16.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 16.10.2015 | Taxe de recherche payée | 16.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/06] | 02.08.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.11.2017 | Taxe de délivrance payée | 27.11.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.11.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.08.2017 | Opposition(s) | 11.10.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.04.2013 | AL | 10.01.2018 | AT | 10.01.2018 | CY | 10.01.2018 | CZ | 10.01.2018 | DK | 10.01.2018 | EE | 10.01.2018 | ES | 10.01.2018 | FI | 10.01.2018 | HR | 10.01.2018 | IT | 10.01.2018 | LT | 10.01.2018 | LV | 10.01.2018 | MC | 10.01.2018 | MK | 10.01.2018 | NL | 10.01.2018 | PL | 10.01.2018 | PT | 10.01.2018 | RO | 10.01.2018 | RS | 10.01.2018 | SE | 10.01.2018 | SI | 10.01.2018 | SK | 10.01.2018 | SM | 10.01.2018 | TR | 10.01.2018 | IE | 01.04.2018 | LU | 01.04.2018 | MT | 01.04.2018 | BG | 10.04.2018 | NO | 10.04.2018 | GR | 11.04.2018 | BE | 30.04.2018 | CH | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | IS | 10.05.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 01.04.2013 | |
AL | 10.01.2018 | ||
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
PT | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
TR | 10.01.2018 | ||
IE | 01.04.2018 | ||
LU | 01.04.2018 | ||
MT | 01.04.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
PT | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
TR | 10.01.2018 | ||
IE | 01.04.2018 | ||
LU | 01.04.2018 | ||
MT | 01.04.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
TR | 10.01.2018 | ||
IE | 01.04.2018 | ||
LU | 01.04.2018 | ||
MT | 01.04.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
IE | 01.04.2018 | ||
LU | 01.04.2018 | ||
MT | 01.04.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
IE | 01.04.2018 | ||
LU | 01.04.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
LU | 01.04.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
LU | 01.04.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 10.01.2018 | |
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 10.01.2018 | |
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 10.01.2018 | |
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
Précédent [2018/34] | FI | 10.01.2018 | |
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]JP2010066042 (TOSHIBA CORP); | [A]JP2008020225 (FUJITSU LTD); | [A]WO2005076751 (NEC CORP [JP], et al); | [A]JPH09127862 (ZANAVY INFORMATICS KK) | par le demandeur | JP2005098912 |