EP3006183 - DISPOSITIF DE COMMANDE DE MACHINE DE MOULAGE PAR INJECTION ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE SUR ÉCRAN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés U-MHI PLATECH CO., LTD. 1, Aza Takamichi Iwatsuka-cho Nakamura-ku Nagoya-shi Aichi 453-0862 / JP | [N/P] |
Précédent [2018/29] | Pour tous les Etats désignés U-MHI-PLATECH CO., LTD. 1, Aza Takamichi Iwatsuka-cho Nakamura-ku Nagoya-shi Aichi 453-0862 / JP | ||
Précédent [2016/15] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology Co., Ltd. 1, Aza Takamichi Iwatsuka-cho Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi 453-0862 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OKOCHI, Yasuo C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES PLASTIC TECHNOLOGY CO. LTD. 1 Aza Takamichi Iwatsuka-cho, Nakamura-ku Nagoya-shi Aichi 453-0862 / JP | 02 /
TAKII, Takashi C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES PLASTIC TECHNOLOGY CO. LTD. 1 Aza Takamichi Iwatsuka-cho, Nakamura-ku Nagoya-shi Aichi 453-0862 / JP | 03 /
KARIYA, Toshihiko C/O MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES PLASTIC TECHNOLOGY CO. LTD. 1 Aza Takamichi Iwatsuka-cho, Nakamura-ku Nagoya-shi Aichi 453-0862 / JP | [2016/15] | Mandataire(s) | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2018/22] |
Précédent [2016/15] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 13885521.8 | 07.11.2013 | [2016/15] | WO2013JP06558 | Numéro de priorité, date | JP20130114953 | 31.05.2013 Format original publié: JP 2013114953 | [2016/15] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014192048 | Date: | 04.12.2014 | Langue: | JA | [2014/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3006183 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | EN | [2016/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3006183 | Date: | 30.05.2018 | Langue: | EN | [2018/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 04.12.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2017 | Classification | IPC: | B29C45/76, B22D17/32, G06F3/0482, G06F3/0484 | [2017/04] | CPC: |
B29C45/76 (EP,US);
G06F3/0482 (US);
B22D17/32 (EP,US);
B29C45/762 (US);
B29C45/766 (US);
G06F3/04842 (US);
|
Précédent IPC [2016/15] | B29C45/76, B22D17/32 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR SPRITZGIESSMASCHINE UND BILDSCHIRMANZEIGEVERFAHREN | [2016/15] | Anglais: | CONTROL DEVICE FOR INJECTION MOLDING MACHINE AND SCREEN DISPLAY METHOD | [2016/15] | Français: | DISPOSITIF DE COMMANDE DE MACHINE DE MOULAGE PAR INJECTION ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE SUR ÉCRAN | [2016/15] | Entrée dans la phase régionale | 16.10.2015 | Traduction produite | 16.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 16.10.2015 | Taxe de recherche payée | 16.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/15] | 20.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.12.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 20.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.12.2017 | Opposition(s) | 01.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.11.2013 | AL | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | ES | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | HR | 30.05.2018 | IT | 30.05.2018 | LT | 30.05.2018 | LV | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | MK | 30.05.2018 | NL | 30.05.2018 | PL | 30.05.2018 | PT | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | RS | 30.05.2018 | SE | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | SM | 30.05.2018 | TR | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | NO | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | IS | 30.09.2018 | GB | 07.11.2018 | IE | 07.11.2018 | LU | 07.11.2018 | MT | 07.11.2018 | BE | 30.11.2018 | CH | 30.11.2018 | FR | 30.11.2018 | LI | 30.11.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/31] | HU | 07.11.2013 | |
AL | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MK | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 07.11.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 07.11.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 07.11.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 07.11.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
GB | 07.11.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/49] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
FR | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/48] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 07.11.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/40] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
Précédent [2019/34] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 07.11.2018 | ||
Précédent [2019/33] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/50] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | Citations: | Recherche | [X]EP0961186 (FANUC LTD [JP]) [X] 1-11* paragraphs [0025] - [0034] - [0 80] - [0085]; figures 1-43 * | Recherche internationale | [A]JP2001145947 (TOSHIBA MACHINE CO LTD); | [A]JP2004082649 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES); | [A]JP2005231251 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES); | [A]JP2006297671 (FANUC LTD); | [A]JP2007196604 (NISSEI PLASTICS IND CO); | [A]JP2013091183 (NISSEI PLASTICS IND CO) | Examen | US2013100032 | par le demandeur | JPH0569464 | JP2006097671 |