19.04.2019 |
Demande réputée retirée |
publié le 22.05.2019 [2019/21] |
03.01.2019 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
06.11.2018 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
08.07.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
29.06.2018 |
Changement - classification |
publié le 01.08.2018 [2018/31] |
29.06.2018 |
Changement - classification |
publié le 01.08.2018 [2018/31] |
26.11.2017 |
Modification par le demandeur |
|
22.09.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.03.2017 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 26.04.2017 [2017/17] |
24.03.2017 |
Changement - classification |
publié le 26.04.2017 [2017/17] |
24.03.2017 |
Changement - classification |
publié le 26.04.2017 [2017/17] |
18.11.2016 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 21.12.2016 [2016/51] |
30.09.2016 |
Changement - inventeur |
publié le 02.11.2016 [2016/44] |
23.09.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.09.2016 |
Changement - demandeur |
publié le 05.10.2016 [2016/40] |
26.08.2016 |
Changement - demandeur |
publié le 28.09.2016 [2016/39] |
22.07.2016 |
Changement - demandeur |
publié le 24.08.2016 [2016/34] |
17.06.2016 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 20.07.2016 [2016/29] |
17.06.2016 |
Requête en examen présentée |
publié le 20.07.2016 [2016/29] |
13.06.2016 |
Modification par le demandeur |
|
04.05.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.04.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
06.04.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.03.2016 |
Changement - mandataire |
|
30.03.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.03.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.03.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|