EP3045104 - DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGE, PROCÉDÉ, ET PROGRAMME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.04.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2019 | Demande réputée retirée | publié le 22.05.2019 [2019/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Précédent [2016/39] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
Précédent [2016/34] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | ||
Précédent [2016/29] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KAMIYAMA, Toshiya OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 02 /
KANDA, Yamato OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-shi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 03 /
KITAMURA, Makoto OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-shi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 04 /
KONO, Takashi OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-shi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | [2016/44] |
Précédent [2016/29] | 01 /
KAMIYAMA, Toshiya c/o Olympus Corporation 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
02 /
KANDA, Yamato c/o Olympus Corporation 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | |||
03 /
KITAMURA, Makoto c/o Olympus Corporation 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | |||
04 /
KONO, Takashi c/o Olympus Corporation 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Mandataire(s) | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/29] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13893454.2 | 13.09.2013 | [2016/29] | WO2013JP74903 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015037141 | Date: | 19.03.2015 | Langue: | JA | [2015/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3045104 | Date: | 20.07.2016 | Langue: | EN | [2016/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.03.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.03.2017 | Classification | IPC: | A61B1/04, A61B1/00, G06T7/60, G06T7/00 | [2017/17] | CPC: |
A61B1/04 (EP,US);
A61B1/000094 (EP,US);
G06T7/0012 (EP,US);
G06T7/60 (EP,US);
G06T2207/10068 (EP,US);
G06T2207/30032 (EP,US)
|
Précédent IPC [2016/29] | A61B1/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/29] | Titre | Allemand: | BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, VERFAHREN UND PROGRAMM | [2016/29] | Anglais: | IMAGE PROCESSING DEVICE, METHOD, AND PROGRAM | [2016/29] | Français: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGE, PROCÉDÉ, ET PROGRAMME | [2016/29] | Entrée dans la phase régionale | 30.03.2016 | Traduction produite | 30.03.2016 | Taxe nationale de base payée | 30.03.2016 | Taxe de recherche payée | 30.03.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.03.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/29] | 18.10.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/21] | 04.01.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/21] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.07.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2018 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1441310 (FUJI PHOTO FILM CO LTD [JP]) [A] 1-12 * the whole document *; | [AD]JP2005192880 (OLYMPUS CORP) [AD] 1-12 * the whole document *; | [A]JP2007244518 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP) [A] 1-12* the whole document *; | [XA]US2013208958 (TOMOTO YUSUKE [JP]) [X] 1-3,7-9,11,12 * paragraphs [0048] - [0118] * [A] 4-6,10 | Recherche internationale | [Y]JP2007244518 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP); | [Y]JP2007244519 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP); | [A]JP2007244517 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP); | [Y]WO2007119297 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP], et al); | [Y]JP2009297450 (OLYMPUS CORP) | par le demandeur | JP2918162B | JP2002165757 | JP2005192880 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 114 - 117 | - MORPHOLOGY, pages 82 - 90 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, page 196 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 181 - 182 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 185 - 186 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 178 - 179 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 182 - 183 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 114 - 121 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 211 - 214 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 197 - 198 | - DIGITAL IMAGE PROCESSING, pages 229 - 230 |