EP3057357 - CHANGEMENT DE CELLULE CSFB [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/33] | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE COMMUTATION DE RÉSEAU | ||
[2019/12] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.07.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.03.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2016/33] | Inventeur(s) | 01 /
WU, Xiaobo Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZOU, Ye Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2016/33] | Mandataire(s) | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | [2016/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13896842.5 | 04.11.2013 | [2016/33] | WO2013CN86517 | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015062111 | Date: | 07.05.2015 | Langue: | ZH | [2015/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3057357 | Date: | 17.08.2016 | Langue: | EN | [2016/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3057357 | Date: | 21.08.2019 | Langue: | EN | [2019/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 07.05.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.09.2016 | Classification | IPC: | H04W36/00, H04W8/22 | [2019/12] | CPC: |
H04W36/00224 (EP,US);
H04M1/57 (US);
H04W68/02 (US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W8/22 (EP,US)
|
Précédent IPC [2016/40] | H04W36/00, H04W36/14, H04W68/02, H04W8/22 | ||
Précédent IPC [2016/33] | H04W36/00, H04W36/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CSFB HANDOVER | [2019/12] | Anglais: | CSFB HANDOVER | [2019/12] | Français: | CHANGEMENT DE CELLULE CSFB | [2019/12] |
Précédent [2016/33] | NETZWERKUMSCHALTVERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM | ||
Précédent [2016/33] | NETWORK SWITCHING METHOD, DEVICE AND SYSTEM | ||
Précédent [2016/33] | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE COMMUTATION DE RÉSEAU | Entrée dans la phase régionale | 11.05.2016 | Traduction produite | 11.05.2016 | Taxe nationale de base payée | 11.05.2016 | Taxe de recherche payée | 11.05.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.05.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.05.2016 | Requête en examen déposée [2016/33] | 18.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.05.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.06.2019 | Taxe de délivrance payée | 26.06.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.01.2018 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.11.2013 | AL | 21.08.2019 | AT | 21.08.2019 | CY | 21.08.2019 | CZ | 21.08.2019 | DK | 21.08.2019 | EE | 21.08.2019 | ES | 21.08.2019 | FI | 21.08.2019 | HR | 21.08.2019 | LT | 21.08.2019 | LV | 21.08.2019 | MC | 21.08.2019 | MK | 21.08.2019 | MT | 21.08.2019 | NL | 21.08.2019 | PL | 21.08.2019 | RO | 21.08.2019 | RS | 21.08.2019 | SE | 21.08.2019 | SI | 21.08.2019 | SK | 21.08.2019 | SM | 21.08.2019 | TR | 21.08.2019 | IE | 04.11.2019 | LU | 04.11.2019 | BG | 21.11.2019 | NO | 21.11.2019 | GR | 22.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | FR | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | IS | 21.12.2019 | PT | 23.12.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 04.11.2013 | |
AL | 21.08.2019 | ||
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
MT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 04.11.2013 | |
AL | 21.08.2019 | ||
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/49] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/11] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 21.08.2019 | |
NO | 21.11.2019 | Citations: | Recherche | [XI]US2012122459 (WU XIAOBO [CN], et al); | Recherche internationale | [X]CN101964965 (HUAWEI TECH CO LTD); | [A]CN102045791 (ZTE CORP); | [A]CN103167564 (ZTE CORP) | Examen | WO2013009093 | EP2563072 |