EP2779346 - Procédés et appareil comprenant un limiteur de courant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.04.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.01.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fairchild Semiconductor Corporation 3030 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 / US | [2014/38] | Inventeur(s) | 01 /
Sarkar, Tirthajyoti C902 Dynasty Kaspate Wasti, Wakad 411057 Pune / IN | 02 /
Mikolajczak, Adrian 1410 Kring Way Los Altos, CA 94024 / US | 03 /
HO, Ihsiu 201 East South Temple, Apt. 301 Salt Lake City, UT 84111 / US | 04 /
Challa, Ashok 10425 Zinnia Way Sandy, UT 84094 / US | [2014/38] | Mandataire(s) | Schmidt, Steffen J., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2020/22] | Schmidt, Steffen J., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2014/38] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14000944.0 | 14.03.2014 | [2014/38] | Numéro de priorité, date | US201361787123P | 15.03.2013 Format original publié: US 201361787123 P | US201361864271P | 09.08.2013 Format original publié: US 201361864271 P | US201461949053P | 06.03.2014 Format original publié: US 201461949053 P | US201414199704 | 06.03.2014 Format original publié: US201414199704 | [2014/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2779346 | Date: | 17.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2779346 | Date: | 11.02.2015 | Langue: | EN | [2015/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2779346 | Date: | 27.05.2020 | Langue: | EN | [2020/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.01.2015 | Classification | IPC: | H02H9/02, // G05F1/46 | [2014/38] | CPC: |
H02H9/025 (EP);
H02H3/025 (EP);
G05F1/46 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/39] |
Précédent [2014/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung mit einem Strombegrenzer | [2014/38] | Anglais: | Methods and apparatus including a current limiter | [2014/38] | Français: | Procédés et appareil comprenant un limiteur de courant | [2014/38] | Procédure d'examen | 11.08.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.08.2015 | Requête en examen déposée [2015/39] | 09.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 22.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.04.2019 | Opposition(s) | 02.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.03.2014 | AL | 27.05.2020 | AT | 27.05.2020 | CY | 27.05.2020 | CZ | 27.05.2020 | DK | 27.05.2020 | EE | 27.05.2020 | ES | 27.05.2020 | FI | 27.05.2020 | HR | 27.05.2020 | IT | 27.05.2020 | LT | 27.05.2020 | LV | 27.05.2020 | MC | 27.05.2020 | MK | 27.05.2020 | MT | 27.05.2020 | NL | 27.05.2020 | PL | 27.05.2020 | RO | 27.05.2020 | RS | 27.05.2020 | SE | 27.05.2020 | SI | 27.05.2020 | SK | 27.05.2020 | SM | 27.05.2020 | BG | 27.08.2020 | NO | 27.08.2020 | GR | 28.08.2020 | IS | 27.09.2020 | PT | 28.09.2020 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 14.03.2014 | |
AL | 27.05.2020 | ||
AT | 27.05.2020 | ||
CY | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
MK | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 14.03.2014 | |
AL | 27.05.2020 | ||
AT | 27.05.2020 | ||
CY | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 14.03.2014 | |
AL | 27.05.2020 | ||
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 27.05.2020 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 27.05.2020 | |
DK | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 27.05.2020 | |
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
RS | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 27.05.2020 | |
LT | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 27.05.2020 | |
NO | 27.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 27.09.2020 | Citations: | Recherche | [XY]US5723915 (MAHER THOMAS R [US], et al) [X] 1-5,8,13 * abstract * [Y] 6; | [XY]WO9859420 (AHLSTROEM OY [FI], et al) [X] 1-5,13 * the whole document * [Y] 6; | [XY]US2004085698 (BALL ALAN [US], et al) [X] 1-5,8,13 * abstract * [Y] 6; | [Y]EP2562896 (MAGNA E CAR SYSTEMS GMBH & CO [AT]) [Y] 6* paragraph [0030]; figure 1 * | Examen | US7035071 |