EP2824413 - Corps actif de leurre doté d'une masse active à cible pyrotechnique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 22.11.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AT | publié le 16.12.2020 [2020/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Diehl Defence GmbH & Co. KG Alte Nußdorfer Strasse 13 88662 ÜBERLINGEN / DE | [2017/15] |
Précédent [2015/03] | Pour tous les Etats désignés Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG Alte Nussdorfer Strasse 13 88662 Überlingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hahma, Arno Schulstr. 2 DE - 91239 Henfenfeld / DE | [2015/03] | Mandataire(s) | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstraße 49 90478 Nürnberg / DE | [2019/52] |
Précédent [2015/03] | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstrasse 49 90478 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14001934.0 | 04.06.2014 | [2015/03] | Numéro de priorité, date | DE20131010266 | 18.06.2013 Format original publié: DE102013010266 | [2015/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2824413 | Date: | 14.01.2015 | Langue: | DE | [2015/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2824413 | Date: | 05.04.2017 | Langue: | DE | [2017/14] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP2824413 | Date: | 31.05.2017 | [2017/22] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP2824413 | Date: | 25.12.2019 | Langue: | DE | [2019/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.12.2014 | Classification | IPC: | F41J2/02, F42B4/26 | [2015/03] | CPC: |
F41J2/02 (EP);
F42B4/26 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] |
Précédent [2015/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Scheinzielwirkkörper mit einer pyrotechnischen Wirkmasse | [2015/03] | Anglais: | Decoy body with a pyrotechnic material | [2015/03] | Français: | Corps actif de leurre doté d'une masse active à cible pyrotechnique | [2015/03] | Procédure d'examen | 09.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.07.2015 | Requête en examen déposée [2015/34] | 15.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.07.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2017 | Taxe de délivrance payée | 20.02.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 28.02.2017 | Requête déposée en rectification de la décision de délivrance | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
03.01.2018
ADMISSIBLE Rheinmetall Waffe Munition GmbH Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2 29345 Unterlüss / DE Mandataire de l'opposant Dietrich, Barbara Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Derendorfer Allee 6 40476 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2018/07] | |||
Opposant(s) | 01
03.01.2018
ADMISSIBLE Rheinmetall Waffe Munition GmbH Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2 29345 Unterlüss / DE Mandataire de l'opposant Dietrich, Barbara Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf / DE | 23.01.2018 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 04.06.2018 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 08.05.2019 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 08.05.2019 | Date des procédures orales | 04.06.2019 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 04.06.2019 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 27.09.2019 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 13.11.2019 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.06.2014 | AL | 05.04.2017 | CY | 05.04.2017 | CZ | 05.04.2017 | DK | 05.04.2017 | EE | 05.04.2017 | ES | 05.04.2017 | FI | 05.04.2017 | HR | 05.04.2017 | IT | 05.04.2017 | LT | 05.04.2017 | LV | 05.04.2017 | MC | 05.04.2017 | MK | 05.04.2017 | MT | 05.04.2017 | NL | 05.04.2017 | PL | 05.04.2017 | PT | 05.04.2017 | RO | 05.04.2017 | RS | 05.04.2017 | SE | 05.04.2017 | SI | 05.04.2017 | SK | 05.04.2017 | SM | 05.04.2017 | IE | 04.06.2017 | LU | 04.06.2017 | BE | 30.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | BG | 05.07.2017 | NO | 05.07.2017 | GR | 06.07.2017 | IS | 05.08.2017 | AT | 04.06.2019 | [2020/51] |
Précédent [2020/34] | HU | 04.06.2014 | |
AL | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
PT | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2020/28] | HU | 04.06.2014 | |
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
PT | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 04.06.2014 | |
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 04.06.2014 | |
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 04.06.2014 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/39] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/23] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/11] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | DK | 05.04.2017 | |
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | ES | 05.04.2017 | |
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | ES | 05.04.2017 | |
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Précédent [2017/48] | NL | 05.04.2017 | Citations: | Recherche | [XI]FR2010581 (BOFORS AB) [X] 1,2,5,12,14,15 * pages 1-7 * * claim 1 * * figures 1-4 * [I] 3,4,6-8; | [XI]IL53064 (BOFORS AB [SE]) [X] 1,2,5,12,14,15 * claim 1 *[I] 3,4,6-8; | [XDI]DE102004047231 (RHEINMETALL WAFFE MUNITION [DE], et al) [XD] 1,2,12 * paragraphs [0006] , [0014] , [0019] , [0020] * * figure 1 * [I] 3,4,7-11,13; | [XI]EP2602239 (DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO KG [DE]) [X] 1,2,5,6,12,15 * abstract * * paragraphs [0004] , [0006] , [0009] * * figure 1 * [I] 3,4,7-11,13 | par le demandeur | DE102004047231 | DE102008017722 | DE102009030871 | WO2011116873 | DE102010053783 | Opposition | IL53064D | DE1929170 | FR2010581 | DE2746809 | DE3515166 | DE3905748 | DE9414263U | DE4327976 | DE4244681 | DE4244682 | WO9634249 | JP2000028299 | US2003047104 | DE69809010T | DE102004047231 | DE60026180T | DE102008017722 | DE102009030869 | WO2011116873 | WO2013016116 | EP2602239 | DE3515166 |